Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Robert Pedersen | 09.11.1972 | 11.08.2004 | direktion |
Børge Serup Pedersen | 09.11.1972 | 12.02.1990 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Frede Lorentzen | 25.09.1998 | 11.08.2004 | bestyrelse |
Jens Okholm | 25.02.1997 | 25.09.1998 | bestyrelse |
Dan Børge Larsen | 09.11.1972 | 11.08.2004 | bestyrelse |
Erik Pedersen | 09.11.1972 | 11.08.2004 | bestyrelse |
Robert Pedersen | 09.11.1972 | 11.08.2004 | bestyrelse |
Børge Serup Pedersen | 09.11.1972 | 07.09.1988 | bestyrelse |
Ida Pedersen | 09.11.1972 | 07.09.1988 | bestyrelse |