Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Hovedbranche | Navne | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | ||||
Bibranche | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2007-03-13 fjernes Binavne: DÄNISCHER BAUSATZ EXPORT A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-11 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-11 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Roustvej 203, 6818 Årre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-08-11 fjernes Bestyrelse: Robert Pedersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-11 fjernes Direktion: Robert Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-11 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-08-11 fjernes Navne: A/S ROUST SAVVÆRK (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-08-11 fjernes Omlægningsperiode slut: 1998-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-11 fjernes Omlægningsperiode start: 1998-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-11 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-11 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-11 fjernes Revisor: Torben Oxbøll (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-11 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-31 fjernes Bibranche: Fremstilling af præfabrikerede bygninger eller bygningselementer af træ (offentliggjort 2001-07-10)
Den 2001-12-31 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af dele af træ til bygninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-07-10 tilføjes Bibranche: Fremstilling af præfabrikerede bygninger eller bygningselementer af træ (offentliggjort 2001-07-10)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1999-01-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive fabrikation og handel (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør i forening med et medlem af bestyrelsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-02 tilføjes Vedtægter: 1998-12-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1998-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1998-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-25 tilføjes Bestyrelse: Frede Lorentzen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-25 fjernes Bestyrelse: Jens Okholm (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-25 tilføjes Bestyrelse: Jens Okholm (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-12 fjernes Direktion: Børge Serup Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-07 fjernes Bestyrelse: Ida Pedersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-28 tilføjes Kapital (Kapital): 768.600,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 750.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1972-11-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Roustvej 203, 6818 Årre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1972-11-09 tilføjes Bestyrelse: Ida Pedersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1972-11-09 tilføjes Binavne: DÄNISCHER BAUSATZ EXPORT A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1972-11-09 tilføjes Direktion: Børge Serup Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1972-11-09 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af dele af træ til bygninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1972-11-09 tilføjes Navne: A/S ROUST SAVVÆRK (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1972-11-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1972-11-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1972-11-09 tilføjes Revisor: Torben Oxbøll (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1972-11-09 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1972-11-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)