Historik | Start | Stop |
---|---|---|
Fondens formål er: a) gennem udøvelsen af stemmeretten på de fonden tilhø- rende aktier i "Dampskibsselskabet D.F.K. A/S" og anpar- ter i "Defka Invest ApS" at sikre, at ledelsen af disse selskaber og de til selskaberne knyttede virksomheder samt de selskaber, hvori fonden senere måtte erhverve aktiemajoriteten, sker i den ånd og efter de principper - samfundsforholdenes skiften taget i betragtning - efter hvilke det førstnævnte aktieselskab hidtil har været administreret, og hvorefter selskaber- ne stedse skal holdes velkonsoliderede således, at det ikke først og fremmest kommer an på stor udbyttebetaling men på opbygning af nyttig virkomhed b) på rimelig måde at yde økonomisk støtte til stifte- rens ægtefælle, til stifterens og dennes ægtefælles børn og til deres efterkommere c) på rimelig måde at yde økonomisk støtte til andre medlemmer af stifterens og dennes ægtefælles familie d) at yde økonomisk støtte til de - fondsbestyrelsen bekendte - enkeltpersoner, som har stået stifterens familie og hende selv nær gennem årene, eller som har været ansat i deres tjeneste, samt til sådanne personers efterladte e) at yde økonomisk støtte til personer, som er eller har været ansat i "Dampskibsselskabet D.F.K. A/S" eller var ansat i "Ejendomsselskabet D.F.K. A/S", "Kaas Briketter A/S" før 1. februar 1965 og i "Dansk Stoker og Varmekedel Co. A/S" (Danstoker A/S) før 1. januar 1978 samt til sådanne personers efterladte f) at yde økonomisk støtte til almentvelgørense, humane, kunstneriske, videnskabelige og deslige formål | 12.06.1997 | 30.12.2014 |
Virksomheden har ikke ændret Formål i sin levetid. |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
NORMAL | 09.12.1985 | 31.12.2014 |
Virksomheden har ikke ændret Status i sin levetid. |
Branche |
---|
Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910). |
Sidst opdateret den 13.04.2011 og angivet som gældende fra 01.01.2008 (6104 dage). |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910) | 01.01.2008 | |
Andre sociale foranstaltninger uden institutionsophold (853290) | 16.10.1999 | 31.12.2007 |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
false | 09.12.1985 | 30.12.2014 |
Virksomheden har ikke ændret Revision i sin levetid. |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB | 06.01.2015 | 15.10.2015 |
MØLLER-JENSEN STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB | 26.04.2010 | 06.01.2015 |
MJAKP2 I/S | 07.06.2001 | 26.04.2010 |
VILH. JENSEN - EGILL CHRISTENSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB | 09.12.1985 | 07.06.2001 |
Egill Georg Christensen. | 09.12.1985 | 16.06.1995 |
Virksomhedsform |
---|
90. |
Sidst opdateret den 16.10.2015 og angivet som gældende fra 01.01.2015 (3547 dage). |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
90 | 01.01.2015 | |
100 | 16.10.1999 | 31.12.2014 |
Telefonnummer |
---|
33414141. |
Sidst opdateret den 22.06.2017 og angivet som gældende fra 20.03.2017 (2738 dage). |
Navne |
---|
ENID INGEMANNS FOND. |
Sidst opdateret den 22.11.2013 og angivet som gældende fra 16.10.1999 (9103 dage). |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
Fonden tegnes af to medlemmer i bestyrelsen i forening eller af en direktør i forening med et medlem af bestyrelsen | 12.06.1997 | 30.12.2014 |
Virksomheden har ikke ændret Tegningsregel i sin levetid. |