Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Bibranche | Hovedbranche | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Bestyrelse | Genoptagelse tvangsopløsning | ||||
Virksomhedsstatus | Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform |
Den 2024-06-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 1999-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: I/S DAMGÅRD V/HENNING MAGNUSSEN M FL. (offentliggjort 2022-04-12)
Den 2022-07-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-01 tilføjes Bibranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2022-08-19)
Den 2022-01-01 tilføjes Hovedbranche: Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø (offentliggjort 2022-08-19)
Den 2021-12-31 fjernes Hovedbranche: Blandet drift (offentliggjort 2022-08-19)
Den 2021-04-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ulvehøjvej 7, 6650 Brørup (offentliggjort 2020-10-06)
Den 2020-10-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Ulvehøjvej 7, 6650 Brørup (offentliggjort 2020-10-06)
Den 2020-08-19 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at eje og drive landbrugsvirksomhed, samt anden efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-08-19)
Den 2020-08-19 tilføjes Legale ejere: Henning Falk Magnussen (offentliggjort 2020-10-06)
Den 2020-08-19 fjernes Legale ejere: Helle Høj Magnussen (offentliggjort 2020-10-06)
Den 2020-08-18 fjernes Legale ejere: Henning Falk Magnussen (offentliggjort 2020-10-06)
Den 2020-08-19 tilføjes Reelle ejere: Henning Falk Magnussen (offentliggjort 2020-10-06)
Den 2020-08-19 fjernes Reelle ejere: Helle Høj Magnussen (offentliggjort 2020-10-06)
Den 2020-08-18 fjernes Reelle ejere: Henning Falk Magnussen (offentliggjort 2020-10-06)
Den 2020-08-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2020-08-19)
Den 2020-08-19 tilføjes Vedtægter: 2020-08-19 (offentliggjort 2020-08-19)
Den 2020-08-19 fjernes Bestyrelse: Helle Høj Magnussen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-04-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-09-20 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2011-09-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-25 tilføjes Bestyrelse: Henning Falk Magnussen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-08-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Blandet drift (offentliggjort 2022-08-19)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Planteavl kombineret med husdyravl (blandet drift) (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ulvehøjvej 7, 6650 Brørup (offentliggjort 2020-10-06)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Ulvehøjvej 7, 6650 Brørup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og drive jordbrug og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2020-08-19)
Den 2006-06-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening med selskabets direktør (offentliggjort 2020-08-19)
Den 2006-06-06 tilføjes Vedtægter: 2006-06-06 (offentliggjort 2020-08-19)
Den 2006-06-06 fjernes Revisor: SAGRO I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-28 tilføjes Revisor: SAGRO I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-28 fjernes Revisor: Jørgen Friis Lund (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-12-21 tilføjes Direktion: Henning Falk Magnussen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-12-21 fjernes Direktion: Martin Thomsen Uhre (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-12-21 tilføjes Legale ejere: Helle Høj Magnussen (offentliggjort 2020-10-06)
Den 2000-12-21 tilføjes Reelle ejere: Helle Høj Magnussen (offentliggjort 2020-10-06)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1998-12-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ulvehøjvej 7, 6650 Brørup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-12-21 tilføjes Bestyrelse: Helle Høj Magnussen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-12-21 tilføjes Direktion: Martin Thomsen Uhre (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-12-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1998-12-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-21 tilføjes Hovedbranche: Planteavl kombineret med husdyravl (blandet drift) (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-12-21 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-21 tilføjes Legale ejere: Henning Falk Magnussen (offentliggjort 2020-10-06)
Den 1998-12-21 tilføjes Navne: HEDEGÅRD ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-12-21 tilføjes Reelle ejere: Henning Falk Magnussen (offentliggjort 2020-10-06)
Den 1998-12-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-21 tilføjes Revisor: Jørgen Friis Lund (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-21 tilføjes Stiftere: Martin Thomsen Uhre, Henning Falk Magnussen, Helle Høj Magnussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-12-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)