Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Henning Falk Magnussen | 21.12.2000 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Martin Thomsen Uhre | 21.12.1998 | 21.12.2000 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Henning Falk Magnussen | 25.08.2011 | 19.08.2020 | formand |
Helle Høj Magnussen | 21.12.1998 | 19.08.2020 | bestyrelsesmedlem |