Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (CVR 12602200) | OPLØSTEFTERFRIVILLIGLIKVIDATION | 01.01.1999 |
Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
Preben Bang Henriksen | 01.01.1999 | 04.01.1999 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
SAURI Holding ApS (CVR 44150743) | NORMAL | 01.07.2023 | 25,00-33,32% | 25,00 % |
SPR HOLDING ApS (CVR 29539898) | NORMAL | 01.07.2023 | 66,67-89,99% | 66,67 % |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
SPR HOLDING ApS (CVR 29539898) | 11.05.2006 | 30.06.2023 | 100,00% | 100,00 % |