Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Niels Engell(virk.: 28) Reelle ejere | 3,57 % | 3,57 % | 3,57 % | 3,57 % |
Helge Terkel Beyerholm Pedersen(virk.: 32) Stiftere | 0 % | 0 % | 0 % | 9,38 % |
Pct. | 1,67 % | 1,67 % | 1,67 % | 6,67 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Thore Andersen(virk.: 112) | 26,79 % | 27,68 % | 27,68 % | 32,14 % |
Birte Skovgaard Jørgensen(virk.: 21) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Erik Rasmus Vinter(virk.: 25) | 4,00 % | 4,00 % | 4,00 % | 4,00 % |
Mogens Pedersen(virk.: 28) | 3,57 % | 3,57 % | 3,57 % | 10,71 % |
Peter Søgaard Larsen(virk.: 5) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Søren Rasborg(virk.: 38) | 10,53 % | 10,53 % | 13,16 % | 28,95 % |
Roland Smits(virk.: 8) | 0 % | 12,50 % | 12,50 % | 12,50 % |
Pct. | 15,19 % | 16,03 % | 16,46 % | 21,94 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Helge Terkel Beyerholm Pedersen | 13.07.2005 | Højsgårds Alle 34, 2900 Hellerup |
Niels Engell | 20.10.2010 | Enebærvej 7, 4330 Hvalsø |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Roland Smits | 01.11.1992 | Plutovej 24, 4040 Jyllinge |
Erik Rasmus Vinter | ||
Thore Andersen | 22.12.2006 | Torvet 2, 4720 Præstø |
Mogens Pedersen | 16.08.2015 | Venslev Strand 44, 4050 Skibby |
Peter Søgaard Larsen | 01.02.2016 | Mågevej 4, 4050 Skibby |
Birte Skovgaard Jørgensen | 21.11.2018 | M W Gjøes Vej 2D, 2640 Hedehusene |
Søren Rasborg | 03.04.2019 | Borgm. Fischers Vej 6, 2000 Frederiksberg |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
07.12.2018 | 0,00 (km) | Jernager 5, 4050 Skibby | Jernager 5, 4050 Skibby |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 16.12.2019 og angivet som gældende fra 01.09.1998 (7720 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Helbo Ejendomsinvestering ApS | 28478119 |
Helboe Offshore ApS | 37306657 |
Helbo Forsyningsservice A/S | 14769005 |
Helbo Grafisk v/Henrik Helbo | 32165338 |
HELBO GROUP ApS | 33062923 |
Helbo Holding ApS | 28478119 |
HELBO HOLDING BRØRUP ApS | 31850118 |
Helbo Horseequipment | 39852985 |
Helbo Racing | 38520733 |
Helbos-Living ApS | 38485563 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Niels Engell(virk.: 28) Reelle ejere | 5 | 0 | 0 | 2 | 17 | 4 |
Helge Terkel Beyerholm Pedersen(virk.: 32) Stiftere | 9 | 0 | 0 | 3 | 16 | 4 |
Pct. | 23 % | 0 % | 0 % | 8 % | 55 % | 13 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Thore Andersen(virk.: 112) Ikke aktiv i virksomheden. | 29 | 0 | 0 | 36 | 41 | 6 |
Birte Skovgaard Jørgensen(virk.: 21) Ikke aktiv i virksomheden. | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 |
Erik Rasmus Vinter(virk.: 25) Ikke aktiv i virksomheden. | 6 | 0 | 0 | 1 | 14 | 4 |
Mogens Pedersen(virk.: 28) Ikke aktiv i virksomheden. | 5 | 0 | 1 | 2 | 16 | 4 |
Peter Søgaard Larsen(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Søren Rasborg(virk.: 38) Ikke aktiv i virksomheden. | 8 | 0 | 0 | 11 | 17 | 2 |
Roland Smits(virk.: 8) Ikke aktiv i virksomheden. | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Sum | 14 | 0 | 0 | 5 | 33 | 8 |
Pct. | 23 % | 0 % | 0 % | 22 % | 46 % | 9 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Niels Engell(virk.: 28) Reelle ejere | 25 | 14 | 4 | 8 |
Helge Terkel Beyerholm Pedersen(virk.: 32) Stiftere | 27 | 25 | 3 | 7 |
Sum | 52 | 39 | 7 | 15 |
Pct. | 46 % | 35 % | 6 % | 13 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Thore Andersen(virk.: 112) Ikke aktiv i virksomheden | 90 | 18 | 5 | 33 |
Birte Skovgaard Jørgensen(virk.: 21) Ikke aktiv i virksomheden | 14 | 10 | 4 | 2 |
Erik Rasmus Vinter(virk.: 25) Ikke aktiv i virksomheden | 22 | 9 | 4 | 3 |
Mogens Pedersen(virk.: 28) Ikke aktiv i virksomheden | 21 | 8 | 4 | 2 |
Peter Søgaard Larsen(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 1 | 1 | 3 |
Søren Rasborg(virk.: 38) Ikke aktiv i virksomheden | 4 | 5 | 0 | 35 |
Roland Smits(virk.: 8) Ikke aktiv i virksomheden | 3 | 6 | 0 | 1 |
Sum | 156 | 57 | 18 | 79 |
Pct. | 50 % | 18 % | 6 % | 25 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |