Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2002-11-11 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-11 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Fabriksvej 7, 6580 Vamdrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-11-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1998-11-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-11 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-11-11 fjernes Navne: PRODUKTIONSSELSKABET AF 23. NOVEMBER 1998 A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-11-11 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-11 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-11 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-11 fjernes Stiftere: Leon Kildbane (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-11 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-30 fjernes Bestyrelse: Jette Møller (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-30 fjernes Direktion: Leon Kildbane (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel, håndværk og industri. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-20 tilføjes Navne: PRODUKTIONSSELSKABET AF 23. NOVEMBER 1998 A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-19 fjernes Navne: VAMDRUP RUSTFRIT STÅL A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse i forening eller af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-20 tilføjes Vedtægter: 2001-12-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-03 fjernes Bestyrelse: Niels Dall (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-11-02 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-01 fjernes Revisor: C KRAGH, KOLDING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-05-26 tilføjes Bestyrelse: Niels Dall (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1999-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-12-31 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af tanke og beholdere af jern/stål og metal (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-11-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fabriksvej 7, 6580 Vamdrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-11-23 tilføjes Bestyrelse: Jette Møller (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-23 tilføjes Direktion: Leon Kildbane (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1998-11-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-23 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af tanke og beholdere af jern/stål og metal (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-11-23 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-23 tilføjes Navne: VAMDRUP RUSTFRIT STÅL A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-11-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-23 tilføjes Revisor: C KRAGH, KOLDING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-23 tilføjes Stiftere: Leon Kildbane (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-23 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-11-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 1999-10-17)