Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2013-12-09 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-09 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Lundagervej 31, 8722 Hedensted (offentliggjort 2013-12-19)
Den 2013-12-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1998-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-09 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-12-19)
Den 2013-12-09 fjernes Navne: SLP 11.433 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2013-12-09 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-09 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-09 fjernes Revisor: NOMOQ PARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-09 fjernes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-09 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-12-19)
Den 2013-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-12-19)
Den 2012-12-31 fjernes Hovedbranche: Avl af smågrise (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2012-02-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-25 fjernes Bestyrelse: Jørgen Schelde Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-25 fjernes Direktion: Finn Ladefoged Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lundagervej 31, 8722 Hedensted (offentliggjort 2013-12-19)
Den 2011-11-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørreskiftevej 51A-51B, 8305 Samsø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-07-07 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Schelde Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-07 tilføjes Direktion: Finn Ladefoged Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-07 tilføjes Revisor: NOMOQ PARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-18 fjernes Bestyrelse: Søren Kristian Mønster Sørensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-18 fjernes Direktion: Rasmus Mønster Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-18 fjernes Revisor: Holger Madsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-16 tilføjes Bestyrelse: Rita Græbild (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-16 tilføjes Revisor: Holger Madsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-16 fjernes Revisor: NOMOQ PARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-29 fjernes Bestyrelse: Jan Bech (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2008-10-30 tilføjes Revisor: NOMOQ PARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-30 fjernes Revisor: Qurios Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Avl af smågrise (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Svineavl (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Bestyrelse: Jan Bech (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 fjernes Bestyrelse: Ove Rønne (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2006-03-01 tilføjes Bestyrelse: Ove Rønne (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-01 fjernes Bestyrelse: Kirsten Kølbæk Høg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-05-09 tilføjes Revisor: Qurios Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-09 fjernes Revisor: PricewaterhouseCoopers (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-07-19 tilføjes Bestyrelse: Kirsten Kølbæk Høg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-19 fjernes Bestyrelse: Waltherus Adrianus Hurbertus Hoeks (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-19 tilføjes Revisor: PricewaterhouseCoopers (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-19 fjernes Revisor: Holger Kirkegård Madsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1999-01-20 tilføjes Bestyrelse: Waltherus Adrianus Hurbertus Hoeks (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-20 fjernes Bestyrelse: Stephan Muurholm (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-20 tilføjes Direktion: Rasmus Mønster Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-20 fjernes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er drift af landbrug, eksport og import og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-20 tilføjes Navne: SLP 11.433 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-01-19 fjernes Navne: SAMSØ FARMEN A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-01-20 tilføjes Revisor: Holger Kirkegård Madsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-20 fjernes Revisor: Harry Aamann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af en direktør og et bestyrelsesmedlem. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-20 tilføjes Vedtægter: 1999-01-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørreskiftevej 51A-51B, 8305 Samsø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-09-01 tilføjes Bestyrelse: Stephan Muurholm (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-01 tilføjes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1998-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-01 tilføjes Hovedbranche: Svineavl (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-09-01 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-01 tilføjes Navne: SAMSØ FARMEN A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-09-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-01 tilføjes Revisor: Harry Aamann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-01 tilføjes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-12-19)
Den 1998-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 1999-10-17)