Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Finn Ladefoged Jensen | 07.07.2011 | 25.11.2011 | direktion |
Rasmus Mønster Sørensen | 20.01.1999 | 18.06.2011 | direktion |
Preben Bang Henriksen | 01.09.1998 | 20.01.1999 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Michael Kristoffer Larsen | 07.07.2011 | 25.11.2011 | bestyrelse |
Finn Ladefoged Jensen | 07.07.2011 | 25.11.2011 | bestyrelse |
Jørgen Schelde Andersen | 07.07.2011 | 25.11.2011 | bestyrelse |
Rita Græbild | 16.06.2010 | 18.06.2011 | bestyrelse |
Jan Bech | 01.01.2007 | 29.03.2010 | bestyrelse |
Ove Rønne | 01.03.2006 | 01.01.2007 | bestyrelse |
Rasmus Mønster Sørensen | 19.07.2004 | 18.06.2011 | bestyrelse |
Kirsten Kølbæk Høg | 19.07.2004 | 01.03.2006 | bestyrelse |
Søren Kristian Mønster Sørensen | 20.01.1999 | 18.06.2011 | formand |
Waltherus Adrianus Hurbertus Hoeks | 20.01.1999 | 19.07.2004 | bestyrelse |
Preben Bang Henriksen | 01.09.1998 | 20.01.1999 | bestyrelse |
Lone Mai Henriksen | 01.09.1998 | 20.01.1999 | bestyrelse |
Stephan Muurholm | 01.09.1998 | 20.01.1999 | formand |