Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Ejerskaber | xbrl | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Revisor | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2022-02-17 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2022-02-17 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2022-02-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2022-02-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Kaalundsvej 43, 5230 Odense M (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2022-02-17 fjernes Direktion: Kirsten Grønborg Eskesen (direktion) (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2022-02-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2022-02-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1998-08-14 (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2022-02-17 fjernes Hovedbranche: Public relations og kommunikation (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2022-02-17 fjernes Legale ejere: Kirsten Grønborg Eskesen (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2022-02-17 fjernes Navne: SVEND AAGE KRISTENSEN ApS (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2022-02-17 fjernes Reelle ejere: Kirsten Grønborg Eskesen (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2022-02-17 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2022-02-17 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2022-02-17 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2022-02-17 fjernes Stiftere: Svend Aage Kristensen (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2022-02-17 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2005-07-21 sletter virksomheden Ejerskaber: STEJLBJERG PARK A/S. (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2022-01-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-04 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-10 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-10 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-10 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-13 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2010-04-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, virksomhedsrådgivning, transport og andet dermed efter direktionens skøn i forbindelse hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2010-04-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2010-04-21 tilføjes Vedtægter: 2010-04-21 (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2010-04-21 fjernes Revisor: ERIK RØMER GULDBÆK JENSEN/ TORBEN MØLLER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-27 tilføjes Reelle ejere: Kirsten Grønborg Eskesen (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2008-02-04 tilføjes Direktion: Kirsten Grønborg Eskesen (direktion) (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2008-02-04 fjernes Direktion: Svend Aage Kristensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Public relations og kommunikation (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-08-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kaalundsvej 43, 5230 Odense M (offentliggjort 2022-02-17)
Den 1998-08-14 tilføjes Direktion: Svend Aage Kristensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2022-02-17)
Den 1998-08-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1998-08-14 (offentliggjort 2022-02-17)
Den 1998-08-14 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-08-14 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2022-02-17)
Den 1998-08-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-02-17)
Den 1998-08-14 tilføjes Legale ejere: Kirsten Grønborg Eskesen (offentliggjort 2022-02-17)
Den 1998-08-14 tilføjes Navne: SVEND AAGE KRISTENSEN ApS (offentliggjort 2022-02-17)
Den 1998-08-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-02-17)
Den 1998-08-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-02-17)
Den 1998-08-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-02-17)
Den 1998-08-14 tilføjes Revisor: ERIK RØMER GULDBÆK JENSEN/ TORBEN MØLLER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-14 tilføjes Stiftere: Svend Aage Kristensen (offentliggjort 2022-02-17)
Den 1998-08-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-02-17)
Den 1998-08-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-02-17)