Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
Svend Aage Kristensen | 14.08.1998 | 17.02.2022 |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Kirsten Grønborg Eskesen | 14.08.1998 | 17.02.2022 | 100,00% | 100,00 % |
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
STEJLBJERG PARK A/S (CVR 28898479) | OPLØSTEFTERERKLÆRING | 21.07.2005 | 10.07.2019 | 20,00-24,99% | 20,00-24,99% |