Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Revisor | Ejerskaber | ||||
Bestyrelse | Hovedbranche | Direktion | Navne | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-08-04 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-08-09)
Den 2021-08-03 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-08-09)
Den 2021-08-04 tilføjes Revisor: ARIES Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab, ARIES Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2021-08-09)
Den 1998-05-11 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: PORSACO A/S. (offentliggjort 2015-04-28)
Den 2020-12-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-07 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-11-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-08-09)
Den 2015-11-29 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-07-13)
Den 2015-11-30 fjernes Revisor: ARIES Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab, ARIES Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2016-07-13)
Den 2015-02-25 tilføjes Revisor: ARIES Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab, ARIES Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2016-07-13)
Den 2015-02-25 fjernes Revisor: NU-REVI STATSAUTORISERET REVISOR ApS (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2011-05-18 tilføjes Revisor: NU-REVI STATSAUTORISERET REVISOR ApS (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2011-05-18 fjernes Revisor: DATOSELSKABET AF 14. OKTOBER 2010 A/S (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2011-05-18 fjernes Bestyrelse: Kirsten Bente Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-28 tilføjes Revisor: DATOSELSKABET AF 14. OKTOBER 2010 A/S (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2006-11-28 fjernes Revisor: Knud Ingemann Jensen (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2000-12-18 tilføjes Direktion: Svend Pors Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2000-05-01 fjernes Direktion: Preben Pors Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 1998-07-10 tilføjes Navne: PORS HOLDING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-07-09 fjernes Navne: PORS HOLDIG ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-05-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vallensbækvej 55, 2605 Brøndby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-05-11 tilføjes Bestyrelse: Kirsten Bente Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 1998-05-11 tilføjes Direktion: Preben Pors Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 1998-05-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er fabrikation og handelsvirksomhed samt virksomhed ved kapitalanbringelse. (offentliggjort 2015-03-05)
Den 1998-05-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1998-06-30 (offentliggjort 2015-03-05)
Den 1998-05-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1998-05-11 (offentliggjort 2015-03-05)
Den 1998-05-11 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-05-11 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-03-05)
Den 1998-05-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-03-05)
Den 1998-05-11 tilføjes Legale ejere: Svend Pors Nielsen, Grete Pors Nielsen (offentliggjort 2015-04-28)
Den 1998-05-11 tilføjes Navne: PORS HOLDIG ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-05-11 tilføjes Reelle ejere: Svend Pors Nielsen, Grete Pors Nielsen (offentliggjort 2017-10-18)
Den 1998-05-11 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-03-05)
Den 1998-05-11 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-03-05)
Den 1998-05-11 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-07-13)
Den 1998-05-11 tilføjes Revisor: Knud Ingemann Jensen (offentliggjort 2015-03-05)
Den 1998-05-11 tilføjes Stiftere: Svend Pors Nielsen, Preben Pors Nielsen, PORSACO A/S, Kirsten Bente Nielsen, Grete Pors Nielsen (offentliggjort 2015-03-05)
Den 1998-05-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-03-05)
Den 1998-05-11 tilføjes Vedtægter: 1998-05-11 (offentliggjort 2015-03-05)
Den 1998-05-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-05-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-03-05)