Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Grete Pors Nielsen | 18.12.2000 | direktion |
Svend Pors Nielsen | 18.12.2000 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Preben Pors Nielsen | 11.05.1998 | 01.05.2000 | direktion |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Grete Pors Nielsen | 11.05.1998 | bestyrelse |
Svend Pors Nielsen | 11.05.1998 | bestyrelse |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kirsten Bente Nielsen | 11.05.1998 | 18.05.2011 | bestyrelse |