Formål |
---|
Selskabets formål er at drive informationstekno-logisk virksomhed og anden i forbindelse her-med stående virksomhed, herunder at besidde andele i andre selskaber. |
Sidst opdateret den 28.07.2017 og angivet som gældende fra 28.07.2017 (2609 dage). |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
Selskabets formål er at drive informationstekno-logisk virksomhed og anden i forbindelse her-med stående virksomhed, herunder at besidde andele i andre selskaber | 28.07.2017 | |
Selskabets formål er at udvikle, producere, formidle, distribuere og foretage andet salg af teknologi, indenfor digitalkommunikation, samt al hermed forbunden virksomhed | 03.07.2012 | 27.07.2017 |
Virksomhedsstatus |
---|
NORMAL. |
Sidst opdateret den 09.02.2015 og angivet som gældende fra 01.07.1998 (9576 dage). |
Branche |
---|
Computerprogrammering (620100). |
Sidst opdateret den 10.07.2012 og angivet som gældende fra 01.01.2011 (5009 dage). |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
Computerprogrammering (620100) | 01.01.2011 | |
Reklamebureauer (731110) | 01.01.2008 | 31.12.2010 |
Reklamebureauvirksomhed (744010) | 01.07.1998 | 31.12.2007 |
Revisionfravalgt |
---|
false. |
Sidst opdateret den 11.03.2015 og angivet som gældende fra 24.01.2001 (8638 dage). |
Revisor |
---|
KPMG P/S |
Sidst opdateret den 17.12.2019 og angivet som gældende fra 30.10.2019 (1785 dage). |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
KPMG P/S | 30.10.2019 | |
PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB | 01.11.2017 | 30.10.2019 |
DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB | 13.10.2011 | 01.11.2017 |
DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB | 30.10.2006 | 13.10.2011 |
Arne Bang. | 01.07.1998 | 30.10.2006 |
Virksomhedsform |
---|
60. |
Sidst opdateret den 24.01.2001 og angivet som gældende fra 29.11.2000 (8694 dage). |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
60 | 29.11.2000 | |
80 | 01.07.1998 | 28.11.2000 |
Kontaktoplysninger |
---|
accounting@charlietango.dk. |
Sidst opdateret den 25.09.2019 og angivet som gældende fra 25.09.2019 (1820 dage). |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
accounting@charlietango.dk | 25.09.2019 | |
info@in2media.dk | 01.02.2017 | 24.09.2019 |
in2media@in2media.com | 02.11.2000 | 31.01.2017 |
Telefonnummer |
---|
70221516. |
Sidst opdateret den 03.10.2000 og angivet som gældende fra 25.08.2000 (8790 dage). |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
70221516 | 25.08.2000 | |
70221510 | 16.06.2000 | 29.06.2000 |
Navne |
---|
Charlie Tango A/S. |
Sidst opdateret den 02.11.2017 og angivet som gældende fra 01.11.2017 (2513 dage). |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
Charlie Tango A/S | 01.11.2017 | |
IN2MEDIA A/S | 29.11.2000 | 31.10.2017 |
IN2MEDIA + CO. ApS | 01.07.1998 | 28.11.2000 |
Binavne |
---|
CONTENT A/S. |
Sidst opdateret den 02.11.2017 og angivet som gældende fra 02.11.2017 (2512 dage). |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
CONTENT A/S | 02.11.2017 | |
IN2MEDIA A/S | 02.11.2017 | |
INSILICO A/S | 02.11.2017 | |
Charlie Tango Creativity & Technology A/S | 30.06.2017 | |
BRANDZATION HOLDING A/S | 24.01.2001 | |
BRANDZATION I A/S | 24.01.2001 | |
Charlie Tango A/S | 30.06.2017 | 01.11.2017 |
BRANDZATION HOLDING A/S | 24.01.2001 | 11.11.2008 |
BRANDZATION I A/S | 24.01.2001 | 11.11.2008 |
Tegningsregel |
---|
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, af formanden for bestyrelsen i forening med et andet bestyrelsesmedlem eller af formanden for bestyrelsen i forening med en direktør. |
Sidst opdateret den 28.07.2017 og angivet som gældende fra 28.07.2017 (2609 dage). |
Fortolkning (3 tegningsmuligheder) |
---|
bestyrelsen |
formanden + 1 andet_bestyrelsesmedlem |
formanden + 1 direktør |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, af formanden for bestyrelsen i forening med et andet bestyrelsesmedlem eller af formanden for bestyrelsen i forening med en direktør | 28.07.2017 | |
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, af formanden for bestyrelsen i forening med et andet bestyrelsesmedlem, eller af formanden for bestyrelsen i forening med en direktør | 30.06.2017 | 27.07.2017 |
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af direktøren alene | 03.07.2012 | 29.06.2017 |