Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Martin Nebelong Vidiendal Olsen | 15.08.2021 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jes Uffe Durup Henriksen | 05.12.2019 | 15.08.2021 | adm. dir |
Lars Bjørn Falkenberg | 03.07.2017 | 05.12.2019 | direktør |
Andreas Borreskov Iversen | 30.10.2006 | 03.07.2017 | direktør |
Søren Schacht Laisen | 01.07.2002 | 01.04.2004 | direktør |
Søren Rose Kjær | 01.07.1998 | 30.10.2006 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Ruth Wisborg | 01.05.2024 | formand |
Camilla Malene Sommer | 06.03.2023 | bestyrelsesmedlem |
Jannich Kiholm Lund | 03.07.2017 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Torben Kristian Mols | 21.09.2023 | 01.05.2024 | formand |
Merete Søby | 26.06.2020 | 21.09.2023 | formand |
Anne-Lykke Mau Jacobsen | 26.06.2020 | 06.03.2023 | bestyrelsesmedlem |
Søren Amund Henriksen | 01.04.2020 | 26.06.2020 | bestyrelsesmedlem |
Helle Berit Huss | 22.08.2017 | 01.04.2020 | bestyrelsesmedlem |
Eva Merete Søfelde Berneke | 03.07.2017 | 26.06.2020 | formand |
Jesper Kryhlmand | 03.07.2017 | 22.08.2017 | bestyrelsesmedlem |
Michael Laursen | 06.03.2012 | 03.07.2017 | bestyrelsesmedlem |
Hans Henrik Werdelin | 06.03.2012 | 01.04.2014 | bestyrelsesmedlem |
Kent Weygaard-Hansen | 23.11.2006 | 04.02.2008 | bestyrelsesmedlem |
Andreas Borreskov Iversen | 30.10.2006 | 03.07.2017 | bestyrelsesmedlem |
Tim Frank Andersen | 30.10.2006 | 03.07.2017 | formand |
Henning Storm Knudsen | 01.07.2002 | 30.10.2006 | formand |
Søren Schacht Laisen | 01.07.2002 | 01.07.2002 | formand |
Kent Weygaard-Hansen | 13.12.2001 | 30.10.2006 | bestyrelsesmedlem |
Søren Rose Kjær | 29.11.2000 | 03.07.2017 | bestyrelsesmedlem |
Henning Storm Knudsen | 29.11.2000 | 13.12.2001 | bestyrelsesmedlem |