Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2000-01-11 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-11 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Holsbjergvej 43-45, 2620 Albertslund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-01-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1996-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1995-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-11 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-01-11 fjernes Navne: W.E. FINANS ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2000-01-11 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-11 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-11 fjernes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-11 fjernes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-11 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-07-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-07 fjernes Bestyrelse: Ib Jakobsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-07 fjernes Direktion: Mogens Mølskov Cortsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-03 tilføjes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-03 fjernes Revisor: PAO, KØBENHAVN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-01 tilføjes Direktion: Mogens Mølskov Cortsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-31 fjernes Direktion: Claus Benny Øland-Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-10 tilføjes Navne: W.E. FINANS ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-01-09 fjernes Navne: ApS KBIL 9 NR. 1942 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-12-31 tilføjes Direktion: Claus Benny Øland-Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-31 fjernes Direktion: Bjørno Gullith Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-27 tilføjes Direktion: Bjørno Gullith Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-27 fjernes Direktion: Ulf Svejgaard Poulsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-27 tilføjes Bestyrelse: Ib Jakobsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-27 fjernes Bestyrelse: Per Emil Hasselbalch Stakemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er alene at finansiere E. Wieghorst Eftf. A/S' kundefordringer. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-27 tilføjes Vedtægter: 1995-12-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-27 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-10 tilføjes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-03 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holsbjergvej 43-45, 2620 Albertslund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-10-01 tilføjes Bestyrelse: Per Emil Hasselbalch Stakemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-01 tilføjes Direktion: Ulf Svejgaard Poulsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1996-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1995-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-10-01 tilføjes Navne: ApS KBIL 9 NR. 1942 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-10-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, PAO, KØBENHAVN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)