Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mogens Mølskov Cortsen | 01.11.1997 | 07.07.1998 | direktion |
Claus Benny Øland-Christensen | 31.12.1995 | 31.10.1997 | direktion |
Bjørno Gullith Pedersen | 27.12.1995 | 31.12.1995 | direktion |
Ulf Svejgaard Poulsen | 01.10.1995 | 27.12.1995 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ole Aavang | 27.12.1995 | 07.07.1998 | bestyrelse |
Bjørno Gullith Pedersen | 27.12.1995 | 07.07.1998 | bestyrelse |
Ernst Peter Heise | 27.12.1995 | 07.07.1998 | bestyrelse |
Ib Jakobsen | 27.12.1995 | 07.07.1998 | bestyrelse |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.10.1995 | 27.12.1995 | bestyrelse |