Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2005-11-10 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-10 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-09 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Kanalholmen 14-18, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-11-10 fjernes Bestyrelse: Dennis Blaakilde Jaque (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-10 fjernes Direktion: Dennis Blaakilde Jaque (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-10 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1998-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-10 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1998-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-10 fjernes Hovedbranche: Autolakererier (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-11-10 fjernes Navne: HVIDOVRE AUTOLAKERING A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-11-10 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-10 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-10 fjernes Stiftere: Dennis Blaakilde Jaque (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-10 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-10-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-02 fjernes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-04-26 fjernes Bestyrelse: Allan Blaakilde (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-06-06 tilføjes Bestyrelse: Allan Blaakilde (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-06 fjernes Bestyrelse: Birgitte Vejby (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kanalholmen 14-18, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-05-01 tilføjes Bestyrelse: Birgitte Vejby (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-01 tilføjes Direktion: Dennis Blaakilde Jaque (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive autolakeringsvirksomhed samt dermed beslægtet virksomhed, herunder erhvervelse og drift af fast ejendom. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1998-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1998-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-01 tilføjes Hovedbranche: Autolakererier (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-05-01 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-01 tilføjes Navne: HVIDOVRE AUTOLAKERING A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-05-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-01 tilføjes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-01 tilføjes Stiftere: Dennis Blaakilde Jaque (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, af bestyrelsesformanden i forening med 1 bestyrelsesmedlem eller af direktøren alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-01 tilføjes Vedtægter: 1998-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-05-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-17)