Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Dennis Blaakilde Jaque | 01.05.1998 | 10.11.2005 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Dennis Isholdt | 06.06.2003 | 10.11.2005 | bestyrelse |
Allan Blaakilde | 06.06.2003 | 26.04.2005 | bestyrelse |
Dennis Blaakilde Jaque | 01.05.1998 | 10.11.2005 | bestyrelse |
Anders Røjleskov | 01.05.1998 | 06.06.2003 | bestyrelse |
Birgitte Vejby | 01.05.1998 | 06.06.2003 | formand |