Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Peter John Holm | 30.11.2000 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bent Hugo Holm | 30.06.1998 | 10.01.2005 | direktør |
Preben Bang Henriksen | 01.01.1998 | 30.06.1998 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Hanne Bay Holm | 03.04.2018 | bestyrelsesmedlem |
Peter John Holm | 02.04.2007 | bestyrelsesmedlem |
Klaus Melchior | 02.04.2007 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Morten Hove | 09.02.2009 | 03.04.2018 | bestyrelsesmedlem |
Janni Birkefeldt | 02.04.2007 | 09.02.2009 | bestyrelsesmedlem |