Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Klaus Melchior Holding ApS (CVR 39945584) | NORMAL | 11.10.2018 |
Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
ZYLINC A/S (CVR 28888597) | NORMAL | 24.01.2019 | bestyrelsesmedlem |
HOLM TØMRER-OG SNEDKERFIRMA A/S (CVR 20748079) | NORMAL | 02.04.2007 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Selskab af 1 Marts 2022 A/S (CVR 33146191) | OPLØST EFTER KONKURS | 05.03.2013 | 08.09.2015 | formand |
ZYLINC A/S (CVR 28888597) | NORMAL | 15.01.2010 | 30.06.2014 | bestyrelsesmedlem |
MOTORVEJSCENTERSELSKABET AF 1990 A/S (CVR 15947306) | OPLØST EFTER FUSION | 28.11.2008 | 27.03.2009 | bestyrelsesmedlem |
ASTERION DENMARK A/S (CVR 25943147) | NORMAL | 23.08.2002 | 31.03.2005 | bestyrelsesmedlem |
DANKA SERVICES INTERNATIONAL A/S (CVR 18281805) | OPLØST EFTER FUSION | 31.08.2000 | 30.07.2001 | bestyrelse |
DOCUMENT SERVICES INTERNATIONAL ApS (CVR 21624136) | TVANGSOPLØST | 30.08.2000 | 19.03.2002 | bestyrelse |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
Klaus Melchior Holding ApS (CVR 39945584) | NORMAL | 11.10.2018 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
GetWhy A/S (CVR 33510608) | NORMAL | 08.06.2020 | 01.01.2024 | direktør |
FANØSPECIALISTEN ApS (CVR 31412099) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 10.01.2014 | 19.09.2016 | direktion |
WYNDHAM WORLDWIDE DENMARK ApS (CVR 26443849) | NORMAL | 21.02.2011 | 30.04.2018 | direktør |
Awaze A/S (CVR 17484575) | NORMAL | 14.09.2009 | 04.06.2019 | direktør |
ATOMISTIX A/S (CVR 27437346) | OPLØST EFTER KONKURS | 09.05.2007 | 15.08.2007 | adm. dir |
ASTERION DENMARK A/S (CVR 25943147) | NORMAL | 26.06.2001 | 31.03.2005 | direktør |
DANKA SERVICES INTERNATIONAL A/S (CVR 18281805) | OPLØST EFTER FUSION | 31.08.2000 | 19.12.2001 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Klaus Melchior | 7,69 % | 7,69 % | 7,69 % | 23,08 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Klaus Melchior (antal: 13) | 7 | 3 | 3 | 0 |
Pct. | 54 % | 23 % | 23 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Klaus Melchior (antal: 18) | 8 | 8 | 1 | 1 |
Pct. | 44 % | 44 % | 6 % | 6 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |