Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Direktion | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Hovedbranche | Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Navne | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Bestyrelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-09 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2011-07-14 sletter virksomheden Ejerskaber: +3 EJENDOMME ApS. (offentliggjort 2016-11-09)
Den 2022-04-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Drewsensvej 42, 4., 8600 Silkeborg (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2020-07-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Drewsensvej 42, 4., 8600 Silkeborg (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2020-06-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-05-07 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-05-08 fjernes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-05-16 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-22 tilføjes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-02-22 fjernes Revisor: Revisionshuset Tal & Tanker Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2019-02-25)
Den 2018-05-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-01 tilføjes Revisor: Revisionshuset Tal & Tanker Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2019-02-25)
Den 2018-01-01 fjernes Revisor: HOSTRUPHUS & Partnere A/S (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-09-29 tilføjes Direktion: Lissi Rask-Pedersen (direktør) (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2017-09-29 fjernes Direktion: Kurt Rask-Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-09-29 tilføjes Legale ejere: Lissi Rask-Pedersen (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2017-09-29 fjernes Legale ejere: Kurt Rask-Pedersen (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2017-09-29 tilføjes Reelle ejere: Lissi Rask-Pedersen (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2017-06-12 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-10 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-05-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Drewsensvej 42, 4., 8600 Silkeborg (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2014-05-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Tværgade 17, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2014-05-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Arkitektvirksomhed (offentliggjort 2011-07-06)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2006-07-13)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tværgade 17, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2014-05-09)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Tværgade 17, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-06-12 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2006-05-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier i Arkitekthuset A/S samt at eje aktier/anparter i andre helt eller delvis ejede datterselskaber (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2006-07-13)
Den 2006-05-01 tilføjes Navne: RASK-P HOLDING ApS (offentliggjort 2006-06-12)
Den 2006-05-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-01 tilføjes Vedtægter: 2006-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-06-12)
Den 2006-05-01 fjernes Bestyrelse: Lissi Rask-Pedersen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-04-30 fjernes Hovedbranche: Arkitektvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-04-30 fjernes Navne: ARKITEKTHUSET A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-04-30 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-09-29 tilføjes Revisor: HOSTRUPHUS & Partnere A/S (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2005-09-29 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-06-26 tilføjes Bestyrelse: Jesper Bjørnholdt Andresen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-03-13 fjernes Bestyrelse: Jens Peder Lund Kristensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-10-14 tilføjes Bestyrelse: Jens Peder Lund Kristensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-10-14 fjernes Bestyrelse: Ulla Abildgaard Jørgensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-02-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tværgade 17, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-02-27 tilføjes Bestyrelse: Ulla Abildgaard Jørgensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-02-27 tilføjes Direktion: Kurt Rask-Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-02-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1998-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1998-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-27 tilføjes Hovedbranche: Arkitektvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-02-27 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-27 tilføjes Legale ejere: Kurt Rask-Pedersen (offentliggjort 2017-10-12)
Den 1998-02-27 tilføjes Navne: ARKITEKTHUSET A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-02-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-27 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-27 tilføjes Stiftere: Kurt Rask-Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-27 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-02-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 1999-10-17)