Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Kurt Rask-Pedersen | 27.02.1998 | 29.09.2017 | 100,00% | 100,00 % |
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
+3 EJENDOMME ApS (CVR 29428670) | OPLØSTEFTERERKLÆRING | 14.07.2011 | 28.09.2016 | 33,33-49,99% | 33,33-49,99% |