Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Navne | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Bestyrelse | Direktion | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2012-06-28 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-28 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndre Kajgade 13, 8500 Grenaa (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-06-28 fjernes Hovedbranche: Anden forsikring (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-06-28 fjernes Navne: GRENAA GENSIDIGE FORSIKRING FOR FISKEFARTØJER (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-06-28 fjernes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-28 fjernes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-28 fjernes Revisor: REVISION ØST I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-28 fjernes Virksomhedsform: 280 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-12-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-30 fjernes Bestyrelse: Villy Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-30 fjernes Direktion: Esther Andersen Bilde (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-04-20 tilføjes Bestyrelse: Karl Møller Rasmussen (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-18 fjernes Bestyrelse: Palle Arvid Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-01-21 tilføjes Virksomhedsform: 280 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-20 fjernes Virksomhedsform: 990 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden forsikring (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Skadesforsikringsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndre Kajgade 13, 8500 Grenaa (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Havet 86, 8585 Glesborg (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2007-11-05 fjernes Revisor: Jens Peter Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-16 tilføjes Bestyrelse: Niels Kaagh (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-07 tilføjes Bestyrelse: Ingvar Dam Christiansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havet 86, 8585 Glesborg (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Havet 86, 8585 Glesborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-04-07 fjernes Bestyrelse: Morten Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-01 tilføjes Direktion: Esther Andersen Bilde (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-10-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havet 86, 8585 Glesborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-16 tilføjes Hovedbranche: Skadesforsikringsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-16 tilføjes Navne: GRENAA GENSIDIGE FORSIKRING FOR FISKEFARTØJER (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-16 tilføjes Virksomhedsform: 990 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-25 fjernes Bestyrelse: Claus Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-10-03 fjernes Bestyrelse: Leif Helboe Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-09-27 tilføjes Formål: Foreningen har til formål ved gensidig forsikring af medlemmernes fiskefartøjer efter de nærmere regler i forsikringsbetingelserne at sikre medlemmerne mod skade og tab ved, at et ulykkestilfælde måtte ramme deres fartøjer, herunder også tab som følge erstatningsansvar, som foreningens medlemmer måtte ifalde over for trediemand. Foreningen tegner kun direkte forsikring og ikke for længere periode end et år af gangen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-27 tilføjes Vedtægter: 1997-09-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-28 tilføjes Bestyrelse: Morten Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-28 fjernes Bestyrelse: Jørgen Brøgger Sørensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-15 fjernes Revisor: Charles Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-02 fjernes Revisor: Fisker Viggo Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-19 tilføjes Kapital (Kapital): 1.250.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den tilføjes Bestyrelse: Jørgen Brøgger Sørensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den tilføjes Revisor: Fisker Viggo Hansen, Charles Jensen, Jens Peter Nielsen, REVISION ØST I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)