Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Esther Andersen Bilde | 01.01.2004 | 30.12.2011 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Walther Pedersen | 20.04.2011 | 30.12.2011 | formand |
Karl Møller Rasmussen | 20.04.2011 | 30.12.2011 | næstformand |
Niels Kaagh | 16.04.2007 | 30.12.2011 | bestyrelse |
Ingvar Dam Christiansen | 07.04.2007 | 30.12.2011 | bestyrelse |
Morten Hansen | 28.09.1996 | 07.04.2004 | bestyrelse |
Villy Nielsen | 02.10.2024 | 30.12.2011 | bestyrelse |
Palle Arvid Hansen | 02.10.2024 | 18.01.2011 | bestyrelse |
Claus Nielsen | 02.10.2024 | 25.09.1999 | bestyrelse |
Leif Helboe Hansen | 02.10.2024 | 03.10.1998 | bestyrelse |
Jørgen Brøgger Sørensen | 02.10.2024 | 28.09.1996 | bestyrelse |