Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Simon Petrowsky | 29.06.2023 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lars Petrowsky | 03.05.2018 | 29.06.2023 | direktør |
Henning Helmuth Pedersen | 18.06.1997 | 03.05.2018 | direktør |
John Heine Villumsen | 18.06.1997 | 03.05.2018 | direktør |
Ib Grønkjær Jensen | 18.06.1997 | 12.01.1998 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Lars Bilde | 03.04.2024 | bestyrelsesmedlem |
Tina Marie Petrowsky | 03.04.2024 | bestyrelsesmedlem |
Lars Petrowsky | 03.04.2024 | formand |
Bente Damgaard | 20.05.2020 | bestyrelsesmedlem |
Simon Petrowsky | 01.04.2019 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lars Bilde | 30.04.2019 | 02.04.2024 | formand |
Martin Barner Andersen | 03.05.2018 | 03.04.2024 | bestyrelsesmedlem |
Lars Petrowsky | 03.05.2018 | 02.04.2024 | bestyrelsesmedlem |
Tonny Vangsgaard Gravesen | 03.05.2018 | 30.04.2019 | formand |
Morten Hansen | 03.05.2018 | 01.04.2019 | bestyrelsesmedlem |
Jens Munk Jensen | 15.12.2016 | 03.05.2018 | bestyrelsesmedlem |
Jakob Østervang | 15.12.2016 | 03.05.2018 | formand |
Jakob Østervang | 01.12.2016 | 14.12.2016 | bestyrelsesmedlem |
Tom Halling | 24.05.2016 | 03.05.2018 | bestyrelsesmedlem |
Jens Munk Jensen | 24.05.2016 | 14.12.2016 | formand |
Henrik Lundum | 24.05.2016 | 01.12.2016 | bestyrelsesmedlem |
Vilhelm Aamand Hansen | 04.04.2016 | 24.05.2016 | bestyrelsesmedlem |
Carsten Mikkelsen | 04.04.2016 | 24.05.2016 | formand |
Henning Helmuth Pedersen | 18.06.1997 | 03.05.2018 | bestyrelsesmedlem |
John Heine Villumsen | 18.06.1997 | 03.05.2018 | bestyrelsesmedlem |
Preben Bjørn Hansen | 18.06.1997 | 24.05.2016 | bestyrelsesmedlem |
Carsten Mikkelsen | 18.06.1997 | 03.04.2016 | bestyrelsesmedlem |
Vilhelm Aamand Hansen | 18.06.1997 | 03.04.2016 | formand |
Ib Grønkjær Jensen | 18.06.1997 | 12.01.1998 | bestyrelsesmedlem |