Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
CRECEA A/S (CVR 62357711) | NORMAL | 13.06.2024 | næstformand |
Petrowsky Management Holding ApS (CVR 44109387) | NORMAL | 10.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
Petrowsky Gruppen A/S (CVR 44000415) | NORMAL | 17.04.2023 | bestyrelsesmedlem |
BUNDGAARD-FONDEN (CVR 16790575) | NORMAL | 01.01.2023 | bestyrelsesmedlem |
RIISFORT FONDEN (CVR 19945898) | NORMAL | 09.11.2020 | bestyrelsesmedlem |
Petrowsky Vejle A/S (CVR 13921997) | NORMAL | 20.05.2020 | bestyrelsesmedlem |
PETROWSKY HORSENS A/S (CVR 20487100) | NORMAL | 20.05.2020 | bestyrelsesmedlem |
skala architecture a/s (CVR 14842985) | NORMAL | 01.01.2020 | formand |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
FM BYGNINGSDRIFT ApS (CVR 33571801) | NORMAL | 03.02.2021 | 06.12.2023 | formand |
LBN MEDICAL ApS (CVR 27098290) | NORMAL | 25.06.2020 | 02.02.2022 | bestyrelsesmedlem |
Falcon Invest Europe Momentum A/S (CVR 37977438) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.09.2016 | 28.08.2017 | bestyrelsesmedlem |
Falcon Invest C25 Momentum A/S (CVR 37379336) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 15.01.2016 | 28.08.2017 | bestyrelsesmedlem |
INDIGO 2012 I/S (CVR 35053042) | NORMAL | 06.01.2016 | 22.08.2019 | bestyrelsesmedlem |
FALCON FONDSMÆGLERSELSKAB A/S (CVR 36478780) | NORMAL | 25.06.2015 | 29.04.2019 | bestyrelsesmedlem |
Falcon Invest Flex A/S (CVR 35528032) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 25.06.2015 | 28.08.2017 | bestyrelsesmedlem |
INDIGO 2012 I/S (CVR 35053042) | NORMAL | 12.12.2012 | 05.01.2016 | formand |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
Damgaard Consults Aps (CVR 38295918) | NORMAL | 02.01.2017 | adm. dir |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Geopartner Landinspektører A/S (CVR 20014784) | NORMAL | 01.07.2021 | 18.03.2024 | adm. dir |
GEOPARTNER HVENEGAARD HOLDING LANDINSPEKTØRER A/S (CVR 31597358) | NORMAL | 01.07.2021 | 18.03.2024 | adm. dir |
Geopartner Inspections A/S (CVR 27513808) | OPLØST EFTER FUSION | 01.07.2021 | 16.08.2023 | adm. dir |
SCHMIDT HAMMER LASSEN ARCHITECTS K/S (CVR 20728132) | NORMAL | 29.11.2005 | 14.02.2019 | adm. dir |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Bente Damgaard | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Bente Damgaard (antal: 29) | 21 | 0 | 5 | 3 |
Pct. | 72 % | 0 % | 17 % | 10 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Bente Damgaard (antal: 32) | 16 | 5 | 10 | 1 |
Pct. | 50 % | 16 % | 31 % | 3 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |