Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2003-02-10 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-10 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-09 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Birkerød Kongevej 64, 3460 Birkerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-02-10 fjernes Bestyrelse: John Normann Refsgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-10 fjernes Direktion: Carsten Kaae Jakobsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-10 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1998-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-10 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1997-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-10 fjernes Hovedbranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-02-10 fjernes Navne: A-TEAM DANMARK A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-02-10 fjernes Omlægningsperiode slut: 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-10 fjernes Omlægningsperiode start: 2000-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-10 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-10 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-10 fjernes Revisor: EJENDOMSSELSKABET GERSONSVEJ 7 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-10 fjernes Stiftere: ASX 9667 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-10 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-12-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive EDB rådgivning, uddannelse og programmering på enhver måde. Alle dokumenter af hvad art tænkes kan der udvikles og/eller bruges i selskabet tilhører dette uden særskilt vederlag med alle dertil hørende ejendomsretlige rettigheder. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den administrerende direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af to medlemmer af bestyrelsen og en direktør i forening eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-28 tilføjes Vedtægter: 2000-12-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-10 tilføjes Bestyrelse: Gitte Pedersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-10 fjernes Bestyrelse: Jens Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-10 tilføjes Direktion: Carsten Kaae Jakobsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-10 fjernes Direktion: Jens Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-31 tilføjes Bestyrelse: John Normann Refsgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-31 tilføjes Navne: A-TEAM DANMARK A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-07-30 fjernes Navne: NEWIT A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2000-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2000-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-13 fjernes Bestyrelse: Ole Jakobsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-10-01 tilføjes Bestyrelse: Ole Jakobsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-01 fjernes Bestyrelse: Kurt Frambo (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-05-21 fjernes Revisor: BBC INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-12-01 tilføjes Navne: NEWIT A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-11-30 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-30 fjernes Direktion: Kurt Frambo (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-30 fjernes Navne: NEW IT ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-03-19 tilføjes Navne: NEW IT ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-03-18 fjernes Navne: SCSK 2126 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-03-18 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-13 tilføjes Bestyrelse: Kurt Frambo (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-13 tilføjes Direktion: Kurt Frambo (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-13 fjernes Direktion: Steen Schierbeck (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-13 tilføjes Revisor: BBC INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-13 fjernes Revisor: Carl Edvard Gudbergsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Birkerød Kongevej 64, 3460 Birkerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-10-01 tilføjes Direktion: Steen Schierbeck (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1998-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1997-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-01 tilføjes Hovedbranche: Udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-10-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-01 tilføjes Navne: SCSK 2126 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-10-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-01 tilføjes Revisor: Carl Edvard Gudbergsen, EJENDOMSSELSKABET GERSONSVEJ 7 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-01 tilføjes Stiftere: ASX 9667 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)