Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Carsten Kaae Jakobsen | 10.10.2000 | 10.02.2003 | direktion |
Jens Andersen | 13.02.1998 | 10.10.2000 | direktion |
Kurt Frambo | 13.02.1998 | 30.11.1998 | adm. dir |
Steen Schierbeck | 01.10.1997 | 13.02.1998 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Carsten Kaae Jakobsen | 10.10.2000 | 10.02.2003 | bestyrelse |
Gitte Pedersen | 10.10.2000 | 10.02.2003 | formand |
John Normann Refsgaard | 31.07.2000 | 10.02.2003 | bestyrelse |
Ole Jakobsen | 01.10.1999 | 13.06.2000 | bestyrelse |
Jens Andersen | 13.02.1998 | 10.10.2000 | bestyrelse |
Kurt Frambo | 13.02.1998 | 01.10.1999 | bestyrelse |