Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Hans Klempel | 26.04.2004 | 30.09.2004 | direktion |
Peter Frøstrup | 26.04.2004 | 26.04.2004 | direktion |
Jens Ole Okholm | 09.01.2001 | 09.01.2002 | adm. dir |
Hans Klempel | 13.07.1998 | 09.01.2001 | direktion |
John Kvist Nielsen | 30.09.1997 | 13.07.1998 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Niels Otto Andersen | 01.08.2001 | 17.02.2003 | bestyrelse |
Karsten Lorentsen | 09.02.2001 | 30.09.2004 | bestyrelse |
Hans Klempel | 08.01.2001 | 30.09.2004 | bestyrelse |
Jesper Larsen | 15.05.2000 | 01.08.2001 | bestyrelse |
Jakob Henrik Havsteen | 15.05.2000 | 09.02.2001 | bestyrelse |
Flemming Krusell Sørensen | 25.02.2000 | 30.09.2004 | formand |
Michael Lynge Hansen | 29.04.1999 | 08.01.2001 | formand |
Hans Klempel | 13.07.1998 | 15.05.2000 | bestyrelse |
Gert Lund | 13.07.1998 | 25.02.2000 | formand |
Jens Aage Jerslev | 13.07.1998 | 29.04.1999 | bestyrelse |
John Kvist Nielsen | 30.09.1997 | 13.07.1998 | bestyrelse |
Søren Michael Damgaard Truelsen | 30.09.1997 | 13.07.1998 | bestyrelse |
Jakob Henrik Havsteen | 30.09.1997 | 13.07.1998 | formand |