Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Frank Sørensen | 18.06.2004 | 01.01.2004 | formand |
Jørgen Ove Jensen | 21.01.2003 | 01.01.2004 | bestyrelse |
Axel Fiedler | 12.06.2001 | 01.01.2004 | bestyrelse |
Hans Christian Munk Pedersen | 12.06.2001 | 01.01.2004 | næstformand |
Jens Aage Hedegaard Kristensen | 17.02.1999 | 01.01.2004 | bestyrelse |
Gunnar Vork | 11.09.1997 | 28.06.2004 | formand |
Hans Smith Andersen | 11.09.1997 | 01.01.2004 | bestyrelse |
Kenneth Markfoged Bergen | 11.09.1997 | 01.01.2004 | bestyrelse |
Tage Thusgaard | 11.09.1997 | 01.01.2004 | bestyrelse |
Pauli Fynbo Jørgensen | 11.09.1997 | 01.01.2004 | bestyrelse |
Jes Peder Abild Thomsen | 11.09.1997 | 12.06.2001 | bestyrelse |
Jens Christian Larsen | 11.09.1997 | 24.02.1999 | bestyrelse |