Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2010-01-11 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-11 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Nils Koppels Allé 404, 2., 2800 Kgs.Lyngby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-01-11 fjernes Bestyrelse: Per Møller (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-11 fjernes Direktion: Jørgen Jørgensen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1998-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1997-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-11 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-01-11 fjernes Navne: KNOWLEDGECOMM ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-01-11 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-11 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-11 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-11 fjernes Stiftere: AKTIESELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-11 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-06-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nils Koppels Allé 404, 2., 2800 Kgs.Lyngby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-06-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Lundtoftevej 100, 2800 Kgs.Lyngby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2000-04-17)
Den 2007-03-05 tilføjes Bestyrelse: Lars Hein (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-05 fjernes Bestyrelse: Leo Larsen Alting (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-01 tilføjes Bestyrelse: Torsten Rich (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-01 tilføjes Direktion: Torsten Rich (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-31 fjernes Direktion: Torsten Rich (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-10 tilføjes Direktion: Jørgen Jørgensen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at kunne tilbyde testproduktion, konsulentassistance, service og kurser (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-10 tilføjes Navne: KNOWLEDGECOMM ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-03-09 fjernes Navne: TESTPRODUKTION ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2005-03-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-10 tilføjes Vedtægter: 2005-03-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-01 fjernes Direktion: Jens Arne Dahl Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-18 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2000-04-17)
Den 1999-10-17 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-01-29 tilføjes Navne: TESTPRODUKTION ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-01-28 fjernes Navne: ApS KBIL 38 NR. 2140 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-01-28 tilføjes Bestyrelse: Leo Larsen Alting (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-28 fjernes Bestyrelse: Per Emil Hasselbalch Stakemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-28 tilføjes Direktion: Jens Arne Dahl Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-28 fjernes Direktion: Kim Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-28 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-28 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lundtoftevej 100, 2800 Kgs.Lyngby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-09-01 tilføjes Bestyrelse: Per Emil Hasselbalch Stakemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-01 tilføjes Direktion: Kim Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1998-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1997-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-01 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-09-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-01 tilføjes Navne: ApS KBIL 38 NR. 2140 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-09-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-01 tilføjes Stiftere: AKTIESELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)