Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Kontaktoplysninger | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2003-09-16 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-16 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Ejby Industrivej 135, 2600 Glostrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-16 fjernes Bestyrelse: Niels Rabøl (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-16 fjernes Direktion: Niels Rabøl (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-16 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1998-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-16 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1997-08-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-16 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med computere og it-udstyr (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-16 fjernes Navne: TELIA II A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-16 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-16 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-16 fjernes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-16 fjernes Stiftere: DATA GRUPPEN CONSULT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-16 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med computere og it-udstyr (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med kontormaskiner, edb-maskiner og -udstyr (offentliggjort 2000-10-24)
Den 2002-12-11 tilføjes Bestyrelse: Johan Ewald Lorentzen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-11 fjernes Bestyrelse: Brian Ploug Gjerstrup (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-11 tilføjes Direktion: Niels Rabøl (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-11 fjernes Direktion: Brian Ploug Gjerstrup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-27 fjernes Kontaktoplysninger: salg@netmaster.dk (offentliggjort 2001-08-29)
Den 2001-08-23 tilføjes Kontaktoplysninger: salg@netmaster.dk (offentliggjort 2001-08-29)
Den 2001-05-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ejby Industrivej 135, 2600 Glostrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-05-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Grønvangsalle 2, 6600 Vejen (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-05-28 tilføjes Bestyrelse: Brian Ploug Gjerstrup (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-28 fjernes Bestyrelse: Per Erik Ångman (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-28 tilføjes Direktion: Brian Ploug Gjerstrup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-28 fjernes Direktion: Niels Rabøl (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og produktion samt dermed beslægtet virksomhed efter bestyrelsens skøn, specielt indenfor edb-branchen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-28 tilføjes Navne: TELIA II A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-05-27 fjernes Navne: NETMASTER A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-05-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller 1 direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-28 tilføjes Vedtægter: 2001-05-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-11-01 fjernes Kontaktoplysninger: pb@netmaster.dk (offentliggjort 2000-07-20)
Den 2000-10-11 tilføjes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-02 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-02 tilføjes Bestyrelse: Per Erik Ångman (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-02 fjernes Bestyrelse: Lone Thomsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-02 tilføjes Direktion: Niels Rabøl (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-02 fjernes Direktion: Mogens Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-05-17 tilføjes Kontaktoplysninger: pb@netmaster.dk (offentliggjort 2000-07-20)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1999-03-02 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-02 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Kaj Olsen Statsaut. revisorer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-08-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grønvangsalle 2, 6600 Vejen (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-08-15 tilføjes Bestyrelse: Lone Thomsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-15 tilføjes Direktion: Mogens Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1998-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1997-08-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-15 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med kontormaskiner, edb-maskiner og -udstyr (offentliggjort 2000-10-24)
Den 1997-08-15 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-15 tilføjes Navne: NETMASTER A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-08-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-15 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Kaj Olsen Statsaut. revisorer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-15 tilføjes Stiftere: DATA GRUPPEN CONSULT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-15 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-08-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)