Sektion (alle) | |||||||
Bestyrelse | Direktion | xbrl | Reelle ejere | ||||
Beliggenhedsadresse | Tegningsregel | Bibranche | Formål | ||||
Vedtægter | Legale ejere | Hvidhvask | Hovedbranche | ||||
Revisor | Navne | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-02 tilføjes Bestyrelse: Anders Lomholt Dinnsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-10-03)
Den 2024-09-02 fjernes Bestyrelse: Elsebeth Koldkjær Jungersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-10-03)
Den 2024-09-02 tilføjes Direktion: Anders Lomholt Dinnsen (direktør) (offentliggjort 2024-10-03)
Den 2024-09-02 fjernes Direktion: Elsebeth Koldkjær Jungersen (direktør) (offentliggjort 2024-10-03)
Den 2024-05-14 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-09-07 tilføjes Reelle ejere: Carl Ejler Rasmussen (offentliggjort 2024-04-02)
Den 2023-09-06 fjernes Reelle ejere: Carl Ejler Rasmussen (offentliggjort 2024-04-02)
Den 2023-05-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-01 tilføjes Reelle ejere: Camilla Ejler Rasmussen, Caroline Tita Rasmussen, Carl Ejler Rasmussen (offentliggjort 2022-12-02)
Den 2021-09-30 fjernes Reelle ejere: Carl Ejler Rasmussen (offentliggjort 2022-12-02)
Den 2021-06-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordvestvej 31, 9000 Aalborg (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2021-06-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 13, 3., 1256 København K (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2021-06-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden alene eller af en direktør i forening med bestyrelsens næstformand eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2021-04-15 tilføjes Bestyrelse: Elsebeth Koldkjær Jungersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-10-03)
Den 2021-04-15 tilføjes Bibranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2021-04-15 tilføjes Direktion: Elsebeth Koldkjær Jungersen (direktør) (offentliggjort 2024-10-03)
Den 2021-04-15 fjernes Direktion: Ernst Michaelsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-04-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive køb, salg og udlejning af fast ejendom, ejendomsudvikling samt anden dermed efter bestyrelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2021-04-15 tilføjes Vedtægter: 2021-04-15 (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2021-04-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-16 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-02 tilføjes Legale ejere: A/S AF 26.10.1983 (offentliggjort 2018-08-23)
Den 2018-01-02 fjernes Legale ejere: Carl Ejler Rasmussen (offentliggjort 2018-08-23)
Den 2018-01-01 tilføjes Legale ejere: A/S AF 26.10.1983, Carl Ejler Rasmussen (offentliggjort 2018-08-23)
Den 2018-01-01 fjernes Legale ejere: A/S AF 26.10.1983 (offentliggjort 2018-08-23)
Den 2018-01-02 tilføjes Reelle ejere: Carl Ejler Rasmussen, Camilla Ejler Rasmussen, Caroline Tita Rasmussen (offentliggjort 2022-12-02)
Den 2018-01-02 fjernes Reelle ejere: Carl Ejler Rasmussen (offentliggjort 2018-08-23)
Den 2018-01-01 tilføjes Reelle ejere: Carl Ejler Rasmussen (offentliggjort 2018-08-23)
Den 2018-01-01 fjernes Reelle ejere: Camilla Ejler Rasmussen, Caroline Tita Rasmussen (offentliggjort 2018-04-24)
Den 2017-12-31 fjernes Legale ejere: A/S AF 26.10.1983 (offentliggjort 2018-04-24)
Den 2017-11-29 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2017-04-24 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-07 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-11-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 13, 3., 1256 København K (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2013-11-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 13, 2., 1256 København K (offentliggjort 2006-06-26)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 13, 2., 1256 København K (offentliggjort 2006-06-26)
Den 2006-05-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 13, 1256 København K (offentliggjort 2005-09-28)
Den 2006-05-24 tilføjes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-24 fjernes Revisor: NIELSEN & CHRISTENSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, HASSERIS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-24 fjernes Direktion: Carl Ejler Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-09-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 13, 1256 København K (offentliggjort 2005-09-28)
Den 2005-09-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksborggade 34, 2., 1360 København K (offentliggjort 2004-12-15)
Den 2004-12-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksborggade 34, 2., 1360 København K (offentliggjort 2004-12-15)
Den 2004-12-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Pilestræde 6, 2., 1112 København K (offentliggjort 2000-08-18)
Den 2000-12-20 tilføjes Reelle ejere: Camilla Ejler Rasmussen, Caroline Tita Rasmussen (offentliggjort 2018-04-24)
Den 2000-08-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Pilestræde 6, 2., 1112 København K (offentliggjort 2000-08-18)
Den 2000-08-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Nyhavn 14-16, 1051 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-03-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og udleje ejendommen Badehusvej 1, Aalborg og andre ejendomme. (offentliggjort 2021-06-02)
Den 1999-03-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-06-02)
Den 1999-03-16 tilføjes Vedtægter: 1999-03-16 (offentliggjort 2021-06-02)
Den 1998-03-24 fjernes Revisor: NIELSEN & CHRISTENSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, HASSERIS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-18 tilføjes Revisor: NIELSEN & CHRISTENSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, HASSERIS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-18 tilføjes Navne: BADEHUSVEJ 1 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-11-17 fjernes Navne: ApS KBUS 35 NR. 1019 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-11-17 tilføjes Direktion: Carl Ejler Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-11-17 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-11-17 tilføjes Revisor: NIELSEN & CHRISTENSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, HASSERIS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-17 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nyhavn 14-16, 1051 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-07-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1997-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1997-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-01 tilføjes Legale ejere: A/S AF 26.10.1983 (offentliggjort 2018-04-24)
Den 1997-07-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 35 NR. 1019 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1997-07-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-01 tilføjes Stiftere: MEDIMEX ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)