Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Anders Lomholt Dinnsen | 02.09.2024 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Elsebeth Koldkjær Jungersen | 15.04.2021 | 02.09.2024 | direktør |
Ernst Michaelsen | 17.11.1997 | 15.04.2021 | direktør |
Carl Ejler Rasmussen | 17.11.1997 | 24.05.2006 | direktør |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.07.1997 | 17.11.1997 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Anders Lomholt Dinnsen | 02.09.2024 | bestyrelsesmedlem |
Carl Ejler Rasmussen | 15.04.2021 | formand |
Ernst Michaelsen | 15.04.2021 | næstformand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Elsebeth Koldkjær Jungersen | 15.04.2021 | 02.09.2024 | bestyrelsesmedlem |