Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Ejerskaber | xbrl | Kapital | ||||
Vedtægter | Formål | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2023-10-06 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2023-10-06 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2023-10-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2023-10-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Marievej 6, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2023-10-06 fjernes Direktion: Preben Hydeskov (direktør) (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2023-10-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1998-12-31 (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2023-10-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1997-08-15 (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2023-10-06 fjernes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2023-10-06 fjernes Legale ejere: Ejendomsanpartsselskabet MARIEHØJ (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2023-10-06 fjernes Navne: PMH Finans ApS (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2023-10-06 fjernes Reelle ejere: Preben Hydeskov (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2023-10-06 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2023-10-06 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2023-10-06 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2023-10-06 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab, EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2023-10-06 fjernes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2023-10-06 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2012-12-20 sletter virksomheden Ejerskaber: FOREIGN PROPERTY VALUE ApS. (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2014-06-26 sletter virksomheden Ejerskaber: UK PROPERTIES ApS. (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2015-03-17 sletter virksomheden Ejerskaber: LOYALTY HOLDINGS ApS. (offentliggjort 2015-05-21)
Den 2015-03-25 sletter virksomheden Ejerskaber: LOYALTY HOLDINGS ApS. (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2015-07-01 sletter virksomheden Ejerskaber: KUBEHUSENE HOLDING ApS. (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2019-05-22 sletter virksomheden Ejerskaber: Bien 2 ApS. (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2023-08-11 tilføjes Legale ejere: Preben Hydeskov, Ejendomsanpartsselskabet MARIEHØJ (offentliggjort 2023-08-30)
Den 2023-08-11 fjernes Legale ejere: EJENDOMSANPARTSSELSKABET KRATMOSEHØJ, Preben Hydeskov (offentliggjort 2023-08-11)
Den 2023-08-10 fjernes Legale ejere: Ejendomsanpartsselskabet MARIEHØJ (offentliggjort 2023-08-11)
Den 2023-08-11 tilføjes Reelle ejere: Preben Hydeskov (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2023-08-10 fjernes Reelle ejere: Preben Hydeskov (offentliggjort 2023-08-11)
Den 2023-08-11 fjernes Direktion: Martin Bernstorf Hydeskov (direktør) (offentliggjort 2023-08-11)
Den 2023-06-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-31 tilføjes Kapital (Kapital): 6.000.000,00 (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2021-03-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2021-03-31 tilføjes Vedtægter: 2021-03-31 (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2020-12-17 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab, EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2020-12-17 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-12-17)
Den 2020-05-20 tilføjes Direktion: Martin Bernstorf Hydeskov (direktør) (offentliggjort 2023-08-11)
Den 2020-05-20 fjernes Direktion: Frank Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-05-20 tilføjes Legale ejere: EJENDOMSANPARTSSELSKABET KRATMOSEHØJ (offentliggjort 2023-08-11)
Den 2020-05-20 fjernes Legale ejere: KR 362 ApS (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2020-05-20 tilføjes Navne: PMH Finans ApS (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2020-05-19 fjernes Navne: BALDERSBUEN INVEST ApS (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2020-05-20 tilføjes Vedtægter: 2020-05-20 (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2020-05-20 fjernes Reelle ejere: Frank Hansen (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2020-05-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-20 tilføjes Reelle ejere: Frank Hansen, Preben Hydeskov (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2017-05-18 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-06 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-05-29 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-12-17)
Den 2015-05-29 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab, EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-06-02)
Den 2014-06-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og drive fast ejendom i Danmark, Tyskland og Storbritannien samt at eje kapitalandele i andre selskaber og anden investeringsvirksomhed efter direktionens beslutning. (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2014-06-26 tilføjes Kapital (Kapital): 5.000.000,00 (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2014-06-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2014-06-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2014-06-26 tilføjes Vedtægter: 2014-06-26 (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2014-04-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Marievej 6, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2014-04-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Langebrogade 5, 1411 København K (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2014-04-04 tilføjes Direktion: Preben Hydeskov (direktør) (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2014-04-04 tilføjes Navne: BALDERSBUEN INVEST ApS (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2014-04-03 fjernes Navne: FOREIGN PROPERTY ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2014-03-14 tilføjes Legale ejere: Ejendomsanpartsselskabet MARIEHØJ (offentliggjort 2023-08-11)
Den 2014-01-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langebrogade 5, 1411 København K (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2014-01-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksberg Alle 15, 1820 Frederiksberg C (offentliggjort 2014-01-02)
Den 2014-01-01 tilføjes Legale ejere: KR 362 ApS (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2013-05-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksberg Alle 15, 1820 Frederiksberg C (offentliggjort 2014-01-02)
Den 2013-05-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Richard Mortensens Vej 61, 3., 2300 København S (offentliggjort 2010-09-15)
Den 2010-09-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Richard Mortensens Vej 61, 3., 2300 København S (offentliggjort 2010-09-15)
Den 2010-09-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Lautrupsgade 9, 5., 2100 København Ø (offentliggjort 2005-10-26)
Den 2008-04-30 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab, EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-06-02)
Den 2008-04-30 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Køb og salg af fast ejendom for egen regning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-10-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lautrupsgade 9, 5., 2100 København Ø (offentliggjort 2005-10-26)
Den 2005-10-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Bredgade 76, 1260 København K (offentliggjort 2004-06-01)
Den 2004-03-24 tilføjes Kapital (Kapital): 4.500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-08 tilføjes Kapital (Kapital): 67.984.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-09 fjernes Direktion: Jens Skjold Rehmeier (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-11-01 tilføjes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-01 fjernes Revisor: ANDERSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredgade 76, 1260 København K (offentliggjort 2004-06-01)
Den 2000-05-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Bredgade 76, 1260 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-05-31 tilføjes Direktion: Frank Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-12-31 tilføjes Navne: FOREIGN PROPERTY ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-12-30 fjernes Navne: ApS KBUS 17 NR. 1213 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-12-30 tilføjes Direktion: Jens Skjold Rehmeier (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-12-30 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-12-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-30 tilføjes Revisor: ANDERSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-30 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredgade 76, 1260 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-08-15 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-08-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1998-12-31 (offentliggjort 2023-10-06)
Den 1997-08-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1997-08-15 (offentliggjort 2023-10-06)
Den 1997-08-15 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af fast ejendom for egen regning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-08-15 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-15 tilføjes Navne: ApS KBUS 17 NR. 1213 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-08-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-10-06)
Den 1997-08-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-10-06)
Den 1997-08-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-10-06)
Den 1997-08-15 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-15 tilføjes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2023-10-06)
Den 1997-08-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-10-06)
Den 1997-08-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-10-06)