Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Martin Bernstorf Hydeskov | 20.05.2020 | 11.08.2023 | direktør |
Preben Hydeskov | 04.04.2014 | 06.10.2023 | direktør |
Frank Hansen | 31.05.2000 | 20.05.2020 | direktør |
Jens Skjold Rehmeier | 30.12.1997 | 09.11.2001 | direktør |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 15.08.1997 | 30.12.1997 | direktør |