Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | Direktion | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Tegningsregel | Navne | Vedtægter | Hovedbranche | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-11 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-11-02 tilføjes Legale ejere: GLORIA FINIS HOLDING ApS (offentliggjort 2023-11-02)
Den 2023-11-02 fjernes Legale ejere: Danevig Holding ApS (offentliggjort 2023-11-02)
Den 2023-11-01 fjernes Legale ejere: GLORIA FINIS HOLDING ApS (offentliggjort 2023-11-02)
Den 2023-11-02 tilføjes Reelle ejere: Henrik Danevig-Anker (offentliggjort 2023-11-02)
Den 2023-11-02 fjernes Reelle ejere: Lina Danevig-Anker, Lina Danevig-Anker (offentliggjort 2023-11-02)
Den 2023-11-01 fjernes Reelle ejere: Henrik Danevig-Anker, Henrik Danevig-Anker (offentliggjort 2023-11-02)
Den 2023-10-23 tilføjes Direktion: Henrik Danevig-Anker (direktør) (offentliggjort 2023-11-02)
Den 2023-10-23 fjernes Direktion: Lina Danevig-Anker (direktør) (offentliggjort 2023-11-02)
Den 2023-03-08 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-31 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-02-02)
Den 2023-01-30 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-02-02)
Den 2023-01-31 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-02-02)
Den 2022-09-05 tilføjes Reelle ejere: Henrik Danevig-Anker (offentliggjort 2023-11-02)
Den 2022-09-04 fjernes Reelle ejere: Henrik Danevig-Anker (offentliggjort 2022-09-13)
Den 2022-08-30 tilføjes Reelle ejere: Lina Danevig-Anker (offentliggjort 2023-11-02)
Den 2022-08-29 fjernes Reelle ejere: Lina Danevig-Anker (offentliggjort 2022-09-13)
Den 2022-04-22 tilføjes Legale ejere: GLORIA FINIS HOLDING ApS, Danevig Holding ApS, Gloria Finis 2C ApS (offentliggjort 2023-11-02)
Den 2022-04-21 fjernes Legale ejere: GLORIA FINIS HOLDING ApS (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2022-04-22 tilføjes Reelle ejere: Henrik Danevig-Anker, Lina Danevig-Anker, Lina Danevig-Anker, Henrik Danevig-Anker (offentliggjort 2023-11-02)
Den 2022-04-21 fjernes Reelle ejere: Henrik Danevig-Anker (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2022-04-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-10 tilføjes Direktion: Lina Danevig-Anker (direktør) (offentliggjort 2023-11-02)
Den 2022-01-10 fjernes Direktion: Henrik Danevig-Anker (direktør) (offentliggjort 2022-01-10)
Den 2021-08-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langelinie 176, 5230 Odense M (offentliggjort 2021-08-31)
Den 2021-08-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Kaalundsvej 33, 5230 Odense M (offentliggjort 2021-08-31)
Den 2021-03-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kaalundsvej 33, 5230 Odense M (offentliggjort 2021-08-31)
Den 2019-05-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Bredbjergvej 58, 5462 Morud (offentliggjort 2019-05-21)
Den 2019-05-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter i andre selskaber samt handel med fast ejendom, ejendomsadministration, udlejning af fast ejendom og anden hermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn (offentliggjort 2019-05-21)
Den 2019-05-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2019-05-21)
Den 2019-05-20 tilføjes Direktion: Henrik Danevig-Anker (direktør) (offentliggjort 2022-01-10)
Den 2019-05-20 fjernes Direktion: Hanne Hededam Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-05-20 tilføjes Legale ejere: GLORIA FINIS HOLDING ApS (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2019-05-20 fjernes Legale ejere: BKIH ApS, HHJH ApS (offentliggjort 2019-05-21)
Den 2019-05-20 tilføjes Navne: Gloria Finis Ejendomme ApS (offentliggjort 2019-05-21)
Den 2019-05-19 fjernes Navne: JENSEN & IVERSEN ApS (offentliggjort 2019-05-21)
Den 2019-05-20 tilføjes Reelle ejere: Henrik Danevig-Anker (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2019-05-20 fjernes Reelle ejere: Hanne Hededam Jensen, Bodil Kofoed Iversen (offentliggjort 2019-05-21)
Den 2019-05-20 tilføjes Vedtægter: 2019-05-20 (offentliggjort 2019-05-21)
Den 2019-05-08 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-17 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-25 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-09-04 tilføjes Legale ejere: BKIH ApS, HHJH ApS (offentliggjort 2019-05-21)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredbjergvej 58, 5462 Morud (offentliggjort 2019-05-21)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Bredbjergvej 58, 5462 Morud (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investerings- og udlejningsvirksomhed og anden dermed i forbindelse stående virksomhed. (offentliggjort 2019-05-21)
Den 2006-05-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2019-05-21)
Den 2006-05-31 tilføjes Vedtægter: 2006-05-31 (offentliggjort 2019-05-21)
Den 2006-05-31 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET EGEKVIST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-30 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET EGEKVIST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-30 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredbjergvej 58, 5462 Morud (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-06-24 tilføjes Direktion: Hanne Hededam Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-06-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1997-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1997-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-24 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-06-24 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-24 tilføjes Navne: JENSEN & IVERSEN ApS (offentliggjort 2019-05-21)
Den 1997-06-24 tilføjes Reelle ejere: Hanne Hededam Jensen, Bodil Kofoed Iversen (offentliggjort 2019-05-21)
Den 1997-06-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-02-02)
Den 1997-06-24 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-24 tilføjes Stiftere: Jan Sylvester Iversen, Erik Pindstofte Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-06-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)