Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Henrik Danevig-Anker | 23.10.2023 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lina Danevig-Anker | 10.01.2022 | 23.10.2023 | direktør |
Henrik Danevig-Anker | 20.05.2019 | 10.01.2022 | direktør |
Bodil Kofoed Iversen | 24.06.1997 | 20.05.2019 | direktør |
Hanne Hededam Jensen | 24.06.1997 | 20.05.2019 | direktør |