Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Kaj Andreas Jensen Herse | 28.09.2009 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kim Byg | 28.02.1997 | 28.09.2009 | direktion |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
René Herse | 08.01.2013 | formand |
Grethe Kirstine Herse | 06.04.2010 | bestyrelse |
Kaj Andreas Jensen Herse | 22.10.2008 | bestyrelse |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Christian Grønborg | 27.04.2012 | 08.01.2013 | formand |
Erik Ingemann Jørgensen | 01.03.2012 | 27.04.2012 | formand |
Carsten Møller Sørensen | 22.10.2008 | 01.03.2012 | formand |
Grethe Kirstine Herse | 21.06.2006 | 06.04.2010 | personlig_suppleant |
Henrik Rene Raarup | 20.06.2002 | 21.06.2006 | bestyrelse |
Knud Riis Johansen | 12.01.2000 | 20.06.2002 | bestyrelse |
Freddy Poulsen | 12.01.2000 | 20.06.2002 | personlig_suppleant |
Freddy Poulsen | 12.01.2000 | 12.01.2000 | bestyrelse |
Kim Byg | 28.02.1997 | 06.04.2010 | bestyrelse |
Jens Laursen | 28.02.1997 | 06.04.2010 | personlig_suppleant |
Ehlert Birger Nielsen | 28.02.1997 | 06.04.2010 | personlig_suppleant |
Knud Riis Johansen | 28.02.1997 | 12.01.2000 | personlig_suppleant |