Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Mogens Kokholm(virk.: 3) | 33,33 % | 33,33 % | 33,33 % | 33,33 % |
Søren Anker Rasmussen(virk.: 6) | 0 % | 0 % | 0 % | 16,67 % |
Per Flemming Stæhr(virk.: 19) | 5,26 % | 5,26 % | 5,26 % | 5,26 % |
Hans Henrik Lund(virk.: 19) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Jørgen Smidt(virk.: 33) | 0 % | 0 % | 0 % | 3,03 % |
Ann-Dorthea Larsen(virk.: 12) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Claus Højbjerg Andersen(virk.: 31) | 0 % | 0 % | 0 % | 3,45 % |
Ole Hauskov(virk.: 12) | 16,67 % | 16,67 % | 16,67 % | 25,00 % |
Arne Gillin(virk.: 50) | 2,04 % | 2,04 % | 2,04 % | 10,20 % |
Karsten Borch(virk.: 28) | 3,57 % | 3,57 % | 3,57 % | 10,71 % |
Sidsel Rovsing(virk.: 11) | 0 % | 9,09 % | 9,09 % | 18,18 % |
Eskil Trolle(virk.: 65) | 1,54 % | 3,08 % | 3,08 % | 12,31 % |
Stig Christensen(virk.: 54) | 7,41 % | 7,41 % | 9,26 % | 16,67 % |
Christian Foldberg Rovsing(virk.: 62) | 3,28 % | 4,92 % | 9,84 % | 29,51 % |
Jesper Balser(virk.: 24) | 4,35 % | 4,35 % | 4,35 % | 4,35 % |
Klaus Falkesen(virk.: 28) | 10,71 % | 10,71 % | 10,71 % | 21,43 % |
Merete Lundbye Møller(virk.: 71) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Jimmy Fussing Nielsen(virk.: 60) | 0 % | 0 % | 0 % | 1,67 % |
Eric Alan Rapp(virk.: 35) | 0 % | 0 % | 0 % | 2,86 % |
David Packness Meyer(virk.: 83) | 8,43 % | 12,05 % | 18,07 % | 25,30 % |
Eric Korre Horten(virk.: 136) | 2,94 % | 3,68 % | 4,41 % | 14,71 % |
Conny Rasmussen(virk.: 4) | 0 % | 0 % | 0 % | 25,00 % |
Pct. | 3,32 % | 4,15 % | 5,34 % | 12,35 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Arne Gillin | 01.10.1999 | Svanevænget 19, 2100 København Ø |
Eskil Trolle | 10.04.2000 | Bolbrovænge 4A, 2960 Rungsted Kyst |
David Packness Meyer | 03.02.2004 | Udbakken 19, 2750 Ballerup |
Klaus Falkesen | 15.07.2005 | Gl Nøglegårdsvej 17, 3540 Lynge |
Eric Korre Horten | 01.01.2007 | Fagerdalen 22, 2950 Vedbæk |
Søren Anker Rasmussen | 01.01.2007 | Trongårdsparken 91, 2800 Kongens Lyngby |
Ole Hauskov | 01.07.2011 | Søbakkevej 14A, 2840 Holte |
Merete Lundbye Møller | 01.06.2015 | Helgolandsgade 8A, 1653 København V |
Stig Christensen | ||
Hans Henrik Lund | 01.08.2017 | Fabritius Alle 19, 2930 Klampenborg |
Karsten Borch | ||
Jesper Balser | ||
Christian Foldberg Rovsing | 01.01.2019 | Bindesbøllsvej 33, 2920 Charlottenlund |
Jørgen Smidt | ||
Mogens Kokholm | 31.10.2019 | Birkhøjterrasserne 403F, 3520 Farum |
Conny Rasmussen | ||
Claus Højbjerg Andersen | 01.03.2020 | Østbanegade 3, 2100 København Ø |
Ann-Dorthea Larsen | 22.12.2020 | Fadet 19, 1799 København V |
Eric Alan Rapp | 08.01.2021 | Krogholmgårdsvej 63, 2950 Vedbæk |
Jimmy Fussing Nielsen | 27.03.2021 | Bel Colles Alle 8C, 2960 Rungsted Kyst |
Aktive virksomheder: (5) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
El-team.Pro ApS | 40123687 | NORMAL | El-installation (432100) |
Nagarro ES Denmark A/S | 38450522 | NORMAL | Computerprogrammering (620100) |
SmartEye ApS | 40123695 | NORMAL | Private vagt- og sikkerhedstjenester (801000) |
VINCENTZ AS ApS | 35241566 | NORMAL | Engroshandel med indspillede videoer, cd'er, dvd'er mv. (464330) |
VINCENTZ HOLDING ApS | 26745586 | NORMAL | Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (702200) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
22.10.2001 | 19,44 (km) | Berlingsbakke 16C, 2920 Charlottenlund | Dyregårdsvej 2, 2740 Skovlunde |
30.09.2005 | 3,89 (km) | Dyregårdsvej 2, 2740 Skovlunde | Marielundvej 41, 2730 Herlev |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 14.12.2015 og angivet som gældende fra 02.10.2012 (1168 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
RD VVS & EL ApS | 31636043 |
RD VVS ApS | 31636043 |
RD Værksted | 38443127 |
RDXS | 35782648 |
RDY2Drink | 41185325 |
re-act! | 27787770 |
Re-Al Kontorservice ApS | 35831533 |
RE-analytics | 36373075 |
Re-Apple ApS | 42067172 |
re-art.dk IVS | 37972606 |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Mogens Kokholm(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Søren Anker Rasmussen(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden. | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Per Flemming Stæhr(virk.: 19) Ikke aktiv i virksomheden. | 9 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 |
Hans Henrik Lund(virk.: 19) Ikke aktiv i virksomheden. | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Jørgen Smidt(virk.: 33) Ikke aktiv i virksomheden. | 23 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 |
Ann-Dorthea Larsen(virk.: 12) Ikke aktiv i virksomheden. | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Claus Højbjerg Andersen(virk.: 31) Ikke aktiv i virksomheden. | 14 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1 |
Ole Hauskov(virk.: 12) Ikke aktiv i virksomheden. | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 |
Arne Gillin(virk.: 50) Ikke aktiv i virksomheden. | 27 | 0 | 0 | 5 | 16 | 2 |
Karsten Borch(virk.: 28) Ikke aktiv i virksomheden. | 12 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 |
Sidsel Rovsing(virk.: 11) Ikke aktiv i virksomheden. | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
Eskil Trolle(virk.: 65) Ikke aktiv i virksomheden. | 18 | 0 | 0 | 8 | 34 | 5 |
Stig Christensen(virk.: 54) Ikke aktiv i virksomheden. | 20 | 0 | 1 | 8 | 25 | 0 |
Christian Foldberg Rovsing(virk.: 62) Ikke aktiv i virksomheden. | 18 | 0 | 2 | 16 | 25 | 1 |
Jesper Balser(virk.: 24) Ikke aktiv i virksomheden. | 13 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 |
Klaus Falkesen(virk.: 28) Ikke aktiv i virksomheden. | 9 | 0 | 0 | 6 | 13 | 0 |
Merete Lundbye Møller(virk.: 71) Ikke aktiv i virksomheden. | 54 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 |
Jimmy Fussing Nielsen(virk.: 60) Ikke aktiv i virksomheden. | 49 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 |
Eric Alan Rapp(virk.: 35) Ikke aktiv i virksomheden. | 23 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 |
David Packness Meyer(virk.: 83) Ikke aktiv i virksomheden. | 49 | 0 | 3 | 18 | 12 | 1 |
Eric Korre Horten(virk.: 136) Ikke aktiv i virksomheden. | 46 | 0 | 0 | 23 | 57 | 10 |
Conny Rasmussen(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 50 % | 0 % | 1 % | 12 % | 34 % | 4 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Mogens Kokholm(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 2 | 1 | 1 |
Søren Anker Rasmussen(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden | 4 | 7 | 0 | 3 |
Per Flemming Stæhr(virk.: 19) Ikke aktiv i virksomheden | 19 | 0 | 0 | 0 |
Hans Henrik Lund(virk.: 19) Ikke aktiv i virksomheden | 17 | 4 | 0 | 0 |
Jørgen Smidt(virk.: 33) Ikke aktiv i virksomheden | 19 | 14 | 0 | 8 |
Ann-Dorthea Larsen(virk.: 12) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 5 | 0 | 7 |
Claus Højbjerg Andersen(virk.: 31) Ikke aktiv i virksomheden | 18 | 15 | 0 | 7 |
Ole Hauskov(virk.: 12) Ikke aktiv i virksomheden | 10 | 1 | 0 | 0 |
Arne Gillin(virk.: 50) Ikke aktiv i virksomheden | 45 | 10 | 1 | 5 |
Karsten Borch(virk.: 28) Ikke aktiv i virksomheden | 27 | 2 | 0 | 3 |
Sidsel Rovsing(virk.: 11) Ikke aktiv i virksomheden | 11 | 1 | 0 | 1 |
Eskil Trolle(virk.: 65) Ikke aktiv i virksomheden | 56 | 5 | 3 | 12 |
Stig Christensen(virk.: 54) Ikke aktiv i virksomheden | 49 | 14 | 0 | 6 |
Christian Foldberg Rovsing(virk.: 62) Ikke aktiv i virksomheden | 51 | 30 | 0 | 16 |
Jesper Balser(virk.: 24) Ikke aktiv i virksomheden | 12 | 7 | 0 | 9 |
Klaus Falkesen(virk.: 28) Ikke aktiv i virksomheden | 29 | 1 | 0 | 2 |
Merete Lundbye Møller(virk.: 71) Ikke aktiv i virksomheden | 33 | 44 | 0 | 30 |
Jimmy Fussing Nielsen(virk.: 60) Ikke aktiv i virksomheden | 32 | 32 | 0 | 32 |
Eric Alan Rapp(virk.: 35) Ikke aktiv i virksomheden | 23 | 15 | 2 | 7 |
David Packness Meyer(virk.: 83) Ikke aktiv i virksomheden | 88 | 9 | 2 | 1 |
Eric Korre Horten(virk.: 136) Ikke aktiv i virksomheden | 106 | 23 | 7 | 40 |
Conny Rasmussen(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden | 4 | 0 | 0 | 0 |
Sum | 654 | 241 | 16 | 190 |
Pct. | 59 % | 22 % | 1 % | 17 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |