Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
GB4JB HOLDING ApS (CVR 10126258) | NORMAL | 31.12.2002 |
Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
JEBA FINANCE * TRADING ApS (CVR 12078536) | TVANGSOPLØST | 01.03.1988 | 25.11.1993 |
MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS DANMARK ApS (CVR 18163543) | OPLØST EFTER FUSION | 11.11.1994 | 03.02.2005 |
STRATH RUSDALE WINDFARM ApS (CVR 31948908) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 09.12.2008 | 31.01.2016 |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
GreenUP II 2021 ApS (CVR 42390445) | NORMAL | 10.06.2021 | 12.05.2022 | bestyrelsesmedlem |
FORMUEPLEJE HOLDING A/S (CVR 33507542) | NORMAL | 30.04.2020 | 20.11.2021 | bestyrelsesmedlem |
MILESTONE GROUP A/S (CVR 25706145) | OPLØST EFTER FUSION | 19.03.2014 | 30.12.2015 | formand |
MILESTONE SYSTEMS A/S (CVR 20341130) | NORMAL | 05.05.2010 | 18.03.2014 | formand |
NORTH MEDIA A/S (CVR 66590119) | NORMAL | 29.04.2005 | 04.04.2008 | bestyrelsesmedlem |
NETNAMES EUROPEAN HOLDINGS ApS (CVR 26704391) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 19.03.2005 | 29.01.2007 | bestyrelse |
COMBI VENTURE A/S (CVR 25713346) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 13.11.2000 | 22.03.2001 | bestyrelse |
RDYN 17.9.2012 A/S (CVR 20052473) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 18.08.2000 | 03.06.2003 | bestyrelse |
INVESTERINGSFORENINGEN GUDME RAASCHOU TECHNOLOGY (CVR 21634239) | OPLØST EFTER FUSION | 15.04.1999 | 19.03.2002 | bestyrelsesmedlem |
MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS DANMARK ApS (CVR 18163543) | OPLØST EFTER FUSION | 29.04.1997 | 28.11.1997 | formand |
JPL DATA A/S (CVR 13863784) | OPLØST EFTER FUSION | 01.01.1990 | 21.01.1999 | bestyrelse |
PC&C INTERNATIONAL A/S (CVR 13728836) | OPLØST EFTER FUSION | 21.12.1989 | 22.02.1996 | bestyrelse |
MICROSOFT DEVELOPMENT CENTER COPENHAGEN ApS (CVR 76247218) | NORMAL | 02.11.1984 | 11.10.2000 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS DANMARK ApS (CVR 18163543) | OPLØST EFTER FUSION | 11.11.1994 | 08.02.1995 | direktion |
PC&C INTERNATIONAL A/S (CVR 13728836) | OPLØST EFTER FUSION | 21.12.1989 | 22.02.1996 | direktion |
PC&C HOLDING II ApS (CVR 13643385) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 10.11.1989 | 24.10.2000 | direktion |
PC&C HOLDING I ApS (CVR 13643334) | NORMAL | 10.11.1989 | 24.10.2000 | direktør |
PC&C HOLDING III ApS (CVR 13643407) | NORMAL | 10.11.1989 | 24.10.2000 | direktør |
JEBA FINANCE * TRADING ApS (CVR 12078536) | TVANGSOPLØST | 01.03.1988 | 23.08.1988 | direktion |
MICROSOFT DEVELOPMENT CENTER COPENHAGEN ApS (CVR 76247218) | NORMAL | 02.11.1984 | 21.08.2002 | direktør |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Jesper Balser | 0 % | 0 % | 0 % | 3,85 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Jesper Balser (antal: 27) | 13 | 1 | 12 | 1 |
Pct. | 48 % | 4 % | 44 % | 4 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Jesper Balser (antal: 31) | 13 | 7 | 7 | 4 |
Pct. | 42 % | 23 % | 23 % | 13 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |