Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Kontaktoplysninger | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Direktion | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2001-09-28 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-28 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Hobrogade 10, 9900 Frederikshavn (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-09-28 fjernes Bestyrelse: Steinar Ingemann Mauritz (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1997-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1996-12-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-28 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med andre maskiner, udstyr og tilbehør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-09-28 fjernes Navne: SEANAV A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2001-09-28 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-28 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-28 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-28 fjernes Stiftere: AKTIESELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-28 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-10-12 fjernes Kontaktoplysninger: mail@seanav.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-01-23 tilføjes Kontaktoplysninger: mail@seanav.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 2000-01-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-05-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1999-01-14 fjernes Direktion: Carl Christian Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-07-30 tilføjes Direktion: Carl Christian Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-30 fjernes Direktion: Allan Stoklund Lydersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-30 fjernes Bestyrelse: Allan Stoklund Lydersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være deltager i andre selskaber, drive agentur, handel, distribution, service og fabrikationsvirksomhed og anden i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-06 tilføjes Kapital (Kapital): 600.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-06 tilføjes Vedtægter: 1998-03-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-06-10 tilføjes Navne: SEANAV A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-06-09 fjernes Navne: A/S PSE 38 NR. 1857 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-06-09 tilføjes Bestyrelse: Allan Stoklund Lydersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-09 fjernes Bestyrelse: Ulf Svejgaard Poulsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-09 tilføjes Direktion: Allan Stoklund Lydersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-09 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-09 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-09 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-17 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hobrogade 10, 9900 Frederikshavn (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-12-15 tilføjes Bestyrelse: Ulf Svejgaard Poulsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-15 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1997-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1996-12-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-15 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med andre maskiner, udstyr og tilbehør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-12-15 tilføjes Navne: A/S PSE 38 NR. 1857 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-12-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-15 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-15 tilføjes Stiftere: AKTIESELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-15 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-12-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)