Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Frank Thiemer | 01.01.2011 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Anders Anton Bojsen | 01.01.2004 | 31.12.2010 | direktør |
Jørgen Nielsen | 09.05.2000 | 31.12.2003 | direktør |
Poul Rythov-Andersen | 19.01.1938 | 09.05.2000 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Marc Deckert | 21.04.2015 | bestyrelsesmedlem |
Folke Bjerg | 24.04.2013 | næstformand |
Aage Ryssel Ramsgaard | 25.04.2012 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Allan Meyer | 24.04.2013 | 21.04.2015 | bestyrelsesmedlem |
Brian Bundsgaard | 25.04.2012 | 21.04.2015 | suppleant |
Gunnar Holm | 25.04.2012 | 24.04.2013 | bestyrelsesmedlem |
Per Dalgaard Hansen | 25.04.2012 | 24.04.2013 | næstformand |
Britt Skjøde Knudsen | 14.04.2010 | 25.04.2012 | suppleant |
Mogens Jensen | 17.04.2008 | 25.04.2012 | bestyrelsesmedlem |
Brian Bundsgaard | 17.04.2008 | 25.04.2012 | næstformand |
Per Dalgaard Hansen | 17.04.2008 | 25.04.2012 | suppleant |
Kim Allan Bruun | 17.04.2008 | 14.04.2010 | suppleant |
Allan Mailand Poulsen | 26.04.2007 | 25.04.2012 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Kristiansen | 10.04.2003 | 13.04.2011 | bestyrelsesmedlem |
Lars Henrik Lange | 22.06.2002 | 17.04.2008 | bestyrelsesmedlem |
Lars Henrik Lange | 22.06.2002 | 18.02.2004 | bestyrelsesmedlem |
René Vinther Nielsen | 22.06.2002 | 18.02.2004 | suppleant |
Niels Christian Wiinholt Lund | 18.06.2002 | 17.04.2008 | suppleant |
Aase Friis Petersen | 18.06.2002 | 10.04.2003 | bestyrelsesmedlem |
Tina Haahr Matthiesen | 18.06.2002 | 10.04.2003 | suppleant |
Leif Bryhl | 24.04.2001 | 17.04.2008 | bestyrelsesmedlem |
John Callesen Lagoni | 24.04.2001 | 18.06.2002 | suppleant |
Leif Bryhl | 24.04.2001 | 24.04.2001 | suppleant |
Hans Jørgen Mathiesen | 29.06.2000 | 18.06.2002 | bestyrelsesmedlem |
Svend Bladtkramer Johansen | 29.06.2000 | 18.06.2002 | suppleant |
Lars Henrik Lange | 29.06.2000 | 18.06.2002 | suppleant |
René Vinther Nielsen | 24.02.1998 | 18.06.2002 | bestyrelsesmedlem |
Rikke Ørskov Pedersen | 24.02.1998 | 29.06.2000 | suppleant |
Britta Solgerd Johansen | 24.02.1998 | 29.06.2000 | suppleant |
Mariann Irene Lauridsen | 29.09.1997 | 26.04.2007 | formand |
René Vinther Nielsen | 29.09.1997 | 28.09.1997 | suppleant |
Ole Christensen | 24.04.1997 | 18.06.2002 | bestyrelsesmedlem |
Reiner Deckert | 24.04.1997 | 04.11.1997 | formand |
Aksel Vejle Honnens | 19.01.1938 | 24.04.2001 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Nielsen | 19.01.1938 | 29.06.2000 | bestyrelsesmedlem |
Tina Volkmann Kristensen | 19.01.1938 | 24.02.1998 | suppleant |
Helmuth Fabrin Koch | 19.01.1938 | 24.04.1997 | bestyrelsesmedlem |
Lars Erik Drescher | 19.01.1938 | 24.04.1997 | suppleant |
John Callesen Lagoni | 19.01.1938 | 27.03.1996 | bestyrelsesmedlem |
Erik Hedensted | 19.01.1938 | 27.03.1996 | bestyrelsesmedlem |
Bent Hyldborg Sørensen | 19.01.1938 | 27.03.1996 | suppleant |
Hans Jørgen Mathiesen | 19.01.1938 | 27.03.1996 | suppleant |