Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2010-06-01 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-01 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Vølundsvej 69, 7500 Holstebro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-06-01 fjernes Bestyrelse: Hans Christian Simonsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-01 fjernes Direktion: Hans Christian Simonsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1998-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1996-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-01 fjernes Hovedbranche: Vejgodstransport (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-06-01 fjernes Navne: SIMONSEN TRANSPORT A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-06-01 fjernes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-01 fjernes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-01 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-01 fjernes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-01 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-05-31 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Vejgodstransport (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Vognmandsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2001-01-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-09-15 fjernes Bestyrelse: Poul Møller (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-12-15 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-15 fjernes Revisor: Niels Møller Christensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er transport, spedition og handel inden for EU. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-29 tilføjes Navne: SIMONSEN TRANSPORT A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-28 fjernes Navne: BIFROST INTERNATIONAL TRANSPORT A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-10-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-29 tilføjes Vedtægter: 1999-10-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-04-07 tilføjes Bestyrelse: Irene Wedel Simonsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-07 fjernes Bestyrelse: John Bent Poulsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-07 tilføjes Direktion: Hans Christian Simonsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-07 fjernes Direktion: John Bent Poulsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-02-14 tilføjes Navne: BIFROST INTERNATIONAL TRANSPORT A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-02-13 fjernes Navne: SLP 11.122 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-02-06 tilføjes Bestyrelse: John Bent Poulsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-06 fjernes Bestyrelse: Mogens Gaardboe Bertelsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-06 tilføjes Direktion: John Bent Poulsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-06 fjernes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-06 tilføjes Revisor: Niels Møller Christensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-06 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-07 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vølundsvej 69, 7500 Holstebro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-10-01 tilføjes Bestyrelse: Mogens Gaardboe Bertelsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-01 tilføjes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1998-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1996-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-01 tilføjes Hovedbranche: Vognmandsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-10-01 tilføjes Navne: SLP 11.122 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-10-01 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-01 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-01 tilføjes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)