Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Vivian Weis Byrholt | 01.10.2018 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Hermann | 01.05.2016 | 30.09.2018 | adm. dir |
Brian Rothemejer Jacobsen | 01.06.2009 | 30.04.2016 | adm. dir |
Christian Sagild | 01.06.2009 | 01.06.2009 | adm. dir |
Jan Hoffmann | 27.08.1996 | 10.04.2014 | direktør |
Lars Thykier | 27.08.1996 | 02.01.1999 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Petteri Juha Väinämö Änkilä | 22.03.2024 | formand |
Helene Bløcher | 06.03.2024 | bestyrelsesmedlem |
Linda Heldgaard Simonsen | 26.04.2023 | bestyrelsesmedlem |
Annette Sauffaus Nebel Møller | 26.04.2023 | suppleant |
Bettina Biel | 26.04.2023 | suppleant |
Brian Rothemejer Jacobsen | 01.12.2022 | bestyrelsesmedlem |
Mads Skovlund Pedersen | 01.12.2022 | bestyrelsesmedlem |
Hans Erik Hugo Preutz | 01.12.2022 | bestyrelsesmedlem |
Heidi Maria Lovmand Jensen | 03.04.2019 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Katja Bergqvist | 01.12.2022 | 22.03.2024 | formand |
Lars Kufall Beck | 10.08.2021 | 01.12.2022 | bestyrelsesmedlem |
Dorthe Thurecht Holm Hansen | 03.04.2019 | 26.04.2023 | suppleant |
Linda Heldgaard Simonsen | 03.04.2019 | 25.04.2023 | suppleant |
Peter Hermann | 24.10.2018 | 01.12.2022 | formand |
Lars Thykier | 24.10.2018 | 10.08.2021 | bestyrelsesmedlem |
Lars Thykier | 01.01.2018 | 23.10.2018 | formand |
Brian Rothemejer Jacobsen | 02.05.2016 | 02.04.2020 | bestyrelsesmedlem |
Niclas Hofman-Klixbüll | 15.04.2015 | 03.04.2019 | suppleant |
Anne Christina Skjønnemand | 17.04.2013 | 01.12.2022 | bestyrelsesmedlem |
Lars Thykier | 17.04.2013 | 31.12.2017 | næstformand |
Annette Sauffaus Nebel Møller | 12.04.2011 | 25.04.2023 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Jensen | 12.04.2011 | 03.04.2019 | suppleant |
Arne Nøddebo Christensen | 12.04.2011 | 04.02.2014 | suppleant |
Christian Sagild | 01.06.2009 | 31.12.2017 | formand |
Max Mathiesen | 26.04.2007 | 03.04.2019 | bestyrelsesmedlem |
Niels Henning Borger Rasmussen | 26.04.2007 | 12.04.2011 | bestyrelsesmedlem |
Lars Ryder Pedersen | 26.04.2007 | 12.04.2011 | suppleant |
Jens Malmvig | 26.04.2007 | 01.01.2008 | suppleant |
Poul Rise Groth Almlund | 03.01.2006 | 01.06.2009 | formand |
Arne Nøddebo Christensen | 01.10.2005 | 26.04.2007 | bestyrelsesmedlem |
Arne Nøddebo Christensen | 01.10.2005 | 01.10.2005 | suppleant |
Kim Bruhn-Petersen | 03.01.2005 | 17.04.2013 | næstformand |
Frans Juul Madsen | 26.03.2003 | 26.04.2007 | bestyrelsesmedlem |
Jacob Vøge Michelsen | 26.03.2003 | 26.04.2007 | suppleant |
Karin Jung | 26.03.2003 | 01.10.2005 | bestyrelsesmedlem |
Anne Marie Pedersen | 01.01.2002 | 26.03.2003 | bestyrelsesmedlem |
Anne Marie Pedersen | 01.01.2002 | 01.01.2002 | suppleant |
Svend-Erik Hovmand | 30.11.2001 | 29.11.2001 | bestyrelsesmedlem |
Svend-Erik Hovmand | 01.08.2001 | 28.11.2001 | bestyrelsesmedlem |
Ellen Margrethe Basse | 16.07.2000 | 01.08.2001 | bestyrelsesmedlem |
Max Mathiesen | 28.05.1999 | 26.03.2003 | bestyrelsesmedlem |
Lene Hee | 28.05.1999 | 26.03.2003 | suppleant |
Mimi Lund Christensen | 28.05.1999 | 01.01.2002 | bestyrelsesmedlem |
Christian Sagild | 06.03.1998 | 02.01.1999 | bestyrelsesmedlem |
Leif Arne Larsen | 27.08.1996 | 03.01.2005 | bestyrelsesmedlem |
Michael Pram Rasmussen | 27.08.1996 | 03.01.2005 | formand |
Jan Hoffmann | 27.08.1996 | 02.01.1999 | bestyrelsesmedlem |
Jan Michael Buschardt | 27.08.1996 | 06.03.1998 | bestyrelsesmedlem |