Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
Nordea Pension, Livsforsikringsselskab A/S (CVR 19625087) | NORMAL | 01.12.2022 | bestyrelsesmedlem |
ITEG A/S (CVR 39936623) | NORMAL | 15.06.2022 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
(ACTUO A/S) (CVR 25645774) | NORMAL | 11.05.2023 | 09.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
FORSIKRINGSAKADEMIET A/S (CVR 20733616) | NORMAL | 25.05.2020 | 20.05.2022 | næstformand |
Topdanmark EDB IV ApS (CVR 39858762) | NORMAL | 11.09.2018 | 31.12.2021 | bestyrelsesmedlem |
Forsikringsorganisationernes Fællessekretariat F.M.B.A (CVR 37749419) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 12.01.2018 | 09.02.2018 | bestyrelsesmedlem |
TOPDANMARK EDB A/S (CVR 10275180) | NORMAL | 01.01.2018 | 31.12.2021 | bestyrelsesmedlem |
Nordea Pension EDB Danmark II ApS (CVR 34735476) | NORMAL | 01.01.2018 | 31.12.2021 | bestyrelsesmedlem |
FORSIKRINGSAKADEMIET A/S (CVR 20733616) | NORMAL | 27.05.2016 | 24.05.2020 | bestyrelsesmedlem |
TOPDANMARK INVEST A/S (CVR 76951012) | NORMAL | 02.05.2016 | 02.04.2020 | bestyrelsesmedlem |
Nordea Pension, Livsforsikringsselskab A/S (CVR 19625087) | NORMAL | 02.05.2016 | 02.04.2020 | bestyrelsesmedlem |
Nordea Pension Holding Danmark A/S (CVR 19625095) | NORMAL | 02.05.2016 | 02.04.2020 | bestyrelsesmedlem |
Nordea Pension Kapitalforvaltning Danmark A/S (CVR 25823591) | NORMAL | 02.05.2016 | 02.04.2020 | bestyrelsesmedlem |
Topdanmark Invest II ApS (CVR 87648613) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 02.05.2016 | 29.11.2019 | bestyrelsesmedlem |
NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S (CVR 25707184) | OPLØST EFTER FUSION | 02.05.2016 | 01.04.2018 | formand |
BORNHOLMS BRANDFORSIKRING A/S (CVR 15465972) | NORMAL | 17.03.2016 | 16.03.2022 | bestyrelsesmedlem |
Bygmestervej ApS (CVR 36941790) | OPLØST EFTER FUSION | 29.06.2015 | 02.05.2016 | næstformand |
Nordea Pension Ejendom Danmark A/S (CVR 10061377) | NORMAL | 28.04.2014 | 02.05.2016 | bestyrelsesmedlem |
TDP.0007 A/S (CVR 77958711) | NORMAL | 28.04.2014 | 02.05.2016 | bestyrelsesmedlem |
NPE.201 ApS (CVR 26341450) | NORMAL | 28.04.2014 | 02.05.2016 | bestyrelsesmedlem |
TDE.200 ApS (CVR 20097132) | OPLØST EFTER FUSION | 28.04.2014 | 08.09.2014 | bestyrelse |
TDP. 0015 P/S (CVR 32076238) | OPLØST EFTER FUSION | 31.12.2008 | 27.08.2010 | bestyrelse |
KOMPLEMENTARSELSKABET TDE.700 ApS (CVR 31774187) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 05.12.2008 | 25.10.2012 | bestyrelse |
TDE.700 A/S (CVR 30530845) | OPLØST EFTER FUSION | 05.12.2008 | 08.06.2012 | bestyrelse |
TDP HERNING ApS (CVR 21388785) | OPLØST EFTER FUSION | 25.10.2007 | 24.09.2010 | bestyrelse |
TDP SVENDBORG ApS (CVR 26574188) | OPLØST EFTER FUSION | 25.10.2007 | 24.09.2010 | bestyrelse |
TDP FÅBORG ApS (CVR 28885202) | OPLØST EFTER FUSION | 25.10.2007 | 24.09.2010 | bestyrelse |
TDP AALBORG ApS (CVR 26574196) | OPLØST EFTER FUSION | 25.10.2007 | 30.08.2010 | bestyrelse |
TDP ÅRHUS ApS (CVR 26527686) | OPLØST EFTER FUSION | 25.10.2007 | 30.08.2010 | bestyrelse |
EJENDOMSSELSKABET BIRKEHUSET K/S (CVR 21675636) | SLETTET | 25.10.2007 | 25.10.2007 | bestyrelse |
EJENDOMSSELSKABET BRUUNS GALLERI, ÅRHUS K/S (CVR 26693411) | SLETTET | 25.10.2007 | 25.10.2007 | bestyrelse |
EJENDOMSSELSKABET HAVNEFRONTEN, AALBORG K/S (CVR 26663059) | SLETTET | 25.10.2007 | 25.10.2007 | bestyrelse |
EJENDOMSSELSKABET MØLMARKSVEJ 198,SVENDBORG K/S (CVR 26663075) | SLETTET | 25.10.2007 | 25.10.2007 | bestyrelse |
TDLII.0087 A/S (CVR 15536586) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 01.01.2006 | 14.07.2016 | bestyrelsesmedlem |
TDLII.0018 ApS (CVR 10972191) | OPLØST EFTER FUSION | 01.01.2006 | 13.09.2013 | bestyrelsesmedlem |
TDF.0141 ApS (CVR 19625109) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 01.01.2006 | 04.02.2012 | bestyrelse |
TDE.500 A/S (CVR 10972493) | OPLØST EFTER FUSION | 01.01.2006 | 30.08.2010 | bestyrelse |
TDE.100 ApS (CVR 15652942) | OPLØST EFTER FUSION | 01.01.2006 | 30.08.2010 | bestyrelse |
TDE.600 ApS (CVR 19625133) | OPLØST EFTER FUSION | 01.01.2006 | 30.08.2010 | bestyrelse |
TDE.400 ApS (CVR 19765997) | OPLØST EFTER FUSION | 01.01.2006 | 30.08.2010 | bestyrelse |
TDE.300 ApS (CVR 20138238) | OPLØST EFTER FUSION | 01.01.2006 | 30.08.2010 | bestyrelse |
TDLII.0022 ApS (CVR 10972388) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 01.01.2006 | 19.06.2008 | bestyrelsesmedlem |
TDLII.0132 ApS (CVR 19624072) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 01.01.2006 | 12.02.2007 | bestyrelse |
FB UK-BENELUX ApS (CVR 25531280) | OPLØST EFTER KONKURS | 16.01.2001 | 18.04.2002 | formand |
TOPDANMARK EJENDOMSADMINISTRATION A/S (CVR 60782415) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 20.01.1999 | 20.06.2002 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
TOPDANMARK A/S (CVR 78040017) | NORMAL | 01.03.2016 | 31.12.2021 | direktør |
TOPDANMARK FORSIKRING A/S (CVR 78416114) | NORMAL | 01.03.2016 | 31.12.2021 | direktør |
Nordea Pension, Livsforsikringsselskab A/S (CVR 19625087) | NORMAL | 01.06.2009 | 30.04.2016 | adm. dir |
Nordea Pension Holding Danmark A/S (CVR 19625095) | NORMAL | 01.06.2009 | 30.04.2016 | adm. dir |
TOPDANMARK LIVSFORSIKRING II A/S (CVR 25076249) | OPLØST EFTER FUSION | 01.06.2009 | 29.05.2013 | adm. dir |
TOPDANMARK LIVSFORSIKRING III A/S (CVR 25084098) | OPLØST EFTER FUSION | 01.06.2009 | 29.05.2013 | adm. dir |
TOPDANMARK LINK LIVSFORSIKRING A/S (CVR 26188385) | OPLØST EFTER FUSION | 01.06.2009 | 29.05.2013 | adm. dir |
TOPDANMARK LIVSFORSIKRING V A/S (CVR 27511430) | OPLØST EFTER FUSION | 01.06.2009 | 10.05.2013 | adm. dir |
NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S (CVR 25707184) | OPLØST EFTER FUSION | 01.01.2006 | 30.04.2016 | direktion |
WEB-POSTKASSEN.DK ApS (CVR 25086023) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 01.01.2006 | 15.12.2006 | direktion |
TOPDANMARK LIVSFORSIKRING IV A/S (CVR 28655436) | SLETTET | 01.01.2006 | 31.10.2006 | direktion |
EUREKO PARTICIPATIONS I ApS (CVR 21244775) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 16.02.1999 | 26.03.2001 | direktion |
EUREKO PARTICIPATIONS III ApS (CVR 21244848) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 16.02.1999 | 26.03.2001 | direktion |
EUREKO PARTICIPATIONS II ApS (CVR 21244783) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 16.02.1999 | 25.05.2000 | direktion |
EUREKO PARTICIPATIONS III ApS (CVR 20291486) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.05.1998 | 25.08.1998 | direktion |
EUREKO PARTICIPATIONS II ApS (CVR 20291680) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.05.1998 | 25.08.1998 | direktion |
EUREKO PARTICIPATIONS I ApS (CVR 20291702) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.05.1998 | 25.08.1998 | direktion |
TDL.0110 ApS (CVR 15651830) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 20.11.1991 | 13.10.1992 | direktion |
TDF.0111 ApS (CVR 15652543) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 20.11.1991 | 13.10.1992 | direktion |
TDL.0112 ApS (CVR 15652586) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 20.11.1991 | 13.10.1992 | direktion |
TDF.0113 ApS (CVR 15652632) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 20.11.1991 | 13.10.1992 | direktion |
RISK & INSURANCE SERVICES ApS (CVR 15652845) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 20.11.1991 | 13.10.1992 | direktion |
TDE.100 ApS (CVR 15652942) | OPLØST EFTER FUSION | 20.11.1991 | 13.10.1992 | direktion |
TOPDANMARK KAPITAL 005 ApS (CVR 15652683) | OPLØST EFTER FUSION | 20.11.1991 | 13.10.1992 | direktion |
TOPDANMARK KAPITAL 006 ApS (CVR 15652748) | OPLØST EFTER FUSION | 20.11.1991 | 13.10.1992 | direktion |
TOPDANMARK KAPITAL 007 ApS (CVR 15652802) | OPLØST EFTER FUSION | 20.11.1991 | 13.10.1992 | direktion |
TOPDANMARK KAPITAL 009 ApS (CVR 15652896) | OPLØST EFTER FUSION | 20.11.1991 | 13.10.1992 | direktion |
A/S PSE NR. 3977 (CVR 14451080) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.08.1990 | 13.10.1992 | direktion |
A/S PSE 10 NR. 1331 (CVR 10972477) | OPLØST EFTER FUSION | 01.07.1987 | 13.10.1992 | direktion |
TDLII.0022 ApS (CVR 10972388) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 01.07.1987 | 13.10.1992 | direktør |
TDB.01 ApS (CVR 10972248) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 01.07.1987 | 01.10.1992 | direktør |
E. & G. BUSINESS HOLDING A/S (CVR 10972299) | NORMAL | 01.07.1987 | 30.07.1991 | direktør |
ApS PSE 10 NR. 1328 (CVR 10972280) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 01.07.1987 | 11.08.1989 | direktør |
TDB.02 ApS (CVR 10532035) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 10.11.1986 | 01.10.1992 | direktion |
AKTIESELSKABET AF 28. DECEMBER 1988 (CVR 10464994) | OPLØST EFTER FUSION | 01.10.1986 | 13.10.1992 | direktion |
TDF.0130 ApS (CVR 47865115) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 11.03.1985 | 13.10.1992 | direktion |
HORSLAND FINANS ApS (CVR 46441214) | OPLØST EFTER FUSION | 16.11.1976 | 13.10.1992 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Brian Rothemejer Jacobsen | 0 % | 0 % | 0 % | 1,28 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Brian Rothemejer Jacobsen (antal: 78) | 17 | 1 | 53 | 7 |
Pct. | 22 % | 1 % | 68 % | 9 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Brian Rothemejer Jacobsen (antal: 85) | 45 | 37 | 3 | 0 |
Pct. | 53 % | 44 % | 4 % | 0 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |