Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Kvartalsbeskæftigelse | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | ||||
Bestyrelse | Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Årsbeskæftigelse |
Den 2000-04-05 fjernes Binavne: AHEAD INTERACTIVE A/S, AHEAD DIALOGUE A/S, AHEAD ADVERTISING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 100 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-31 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Kanonbådsvej 10, 1437 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-03-31 fjernes Bestyrelse: Jens Heimburger (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-31 fjernes Direktion: Steen Tromholt Penlau (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-31 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1996-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-31 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1996-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-31 fjernes Hovedbranche: Reklamebureauvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-03-31 fjernes Kontaktoplysninger: ahead@ahead.com (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-03-31 fjernes Navne: AHEAD A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2000-03-31 fjernes Omlægningsperiode slut: 1998-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-31 fjernes Omlægningsperiode start: 1997-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-31 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-31 fjernes Stiftere: TROMHOLT HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-31 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-02-07 tilføjes Bestyrelse: Claus Esbjerg Gregersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive reklame-, marketing- og konsulentvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-04 tilføjes Kapital (Kapital): 635.119,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-04 tilføjes Vedtægter: 2000-02-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-23 tilføjes Kontaktoplysninger: ahead@ahead.com (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-11-09 tilføjes Kapital (Kapital): 597.619,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-06-15 tilføjes Bestyrelse: Michael Vad (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-15 fjernes Bestyrelse: Kenn Herskind Jørgensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-22 tilføjes Navne: AHEAD A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-05-21 fjernes Navne: AHEAD DIALOGUE A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-11-04 tilføjes Bestyrelse: Kenn Herskind Jørgensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-04 fjernes Bestyrelse: Carl Strøjer Hjermind (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1998-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1997-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-09 tilføjes Binavne: AHEAD INTERACTIVE A/S, AHEAD DIALOGUE A/S, AHEAD ADVERTISING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-28 tilføjes Navne: AHEAD DIALOGUE A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-12-27 fjernes Navne: AHEAD DIALOGUE ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-12-27 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-27 fjernes Binavne: AHEAD INTERACTIVE ApS, AHEAD ADVERTISING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-06 tilføjes Bestyrelse: Carl Strøjer Hjermind (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-06 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-26 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kanonbådsvej 10, 1437 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-06-14 tilføjes Bestyrelse: Jens Heimburger (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-14 tilføjes Binavne: AHEAD INTERACTIVE ApS, AHEAD ADVERTISING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-14 tilføjes Direktion: Steen Tromholt Penlau (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1996-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1996-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-14 tilføjes Hovedbranche: Reklamebureauvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-06-14 tilføjes Navne: AHEAD DIALOGUE ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-06-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-14 tilføjes Stiftere: TROMHOLT HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-14 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-06-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)