Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Steen Tromholt Penlau | 14.06.1996 | 31.03.2000 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Claus Esbjerg Gregersen | 07.02.2000 | 31.03.2000 | bestyrelse |
Michael Vad | 15.06.1999 | 31.03.2000 | bestyrelse |
Kenn Herskind Jørgensen | 04.11.1998 | 15.06.1999 | bestyrelse |
Carl Strøjer Hjermind | 06.09.1996 | 04.11.1998 | bestyrelse |
Steen Tromholt Penlau | 14.06.1996 | 31.03.2000 | bestyrelse |
Jens Heimburger | 14.06.1996 | 31.03.2000 | formand |